Richardt Borup Andersen har været i direktionen for EJENDOMMEN, SØNDERGADE 4 B ApS, GRENAA siden 2018 og er desuden direktør i BORUP ANDERSEN ApS, GRENAA.
EJENDOMMEN, SØNDERGADE 4 B ApS, GRENAA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Richardt Borup Andersen er medlem af ledelsen.
EJENDOMMEN, SØNDERGADE 4 B ApS, GRENAA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Richardt Borup Andersen er medlem af ledelsen.
EJENDOMMEN, SØNDERGADE 4 B ApS, GRENAA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Richardt Borup Andersen er medlem af ledelsen.
EJENDOMMEN, SØNDERGADE 4 B ApS, GRENAA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Richardt Borup Andersen er medlem af ledelsen.
EJENDOMMEN, SØNDERGADE 4 B ApS, GRENAA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Richardt Borup Andersen er medlem af ledelsen.
EJENDOMMEN, SØNDERGADE 4 B ApS, GRENAA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Richardt Borup Andersen er medlem af ledelsen.
EJENDOMMEN, SØNDERGADE 4 B ApS, GRENAA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Richardt Borup Andersen eier 66,7% av virksomheten.
EJENDOMMEN, SØNDERGADE 4 B ApS, GRENAA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Richardt Borup Andersen eier 66,7% av virksomheten.
EJENDOMMEN, SØNDERGADE 4 B ApS, GRENAA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Richardt Borup Andersen eier 66,7% av virksomheten.