27. april 2021Mats Holmberg forlater ledelsenASHFIELD NORDIC ApSMats Holmberg forlater ledelsen for ASHFIELD NORDIC ApS etter en periode på 3 år.Se mere
15. april 2020Underskudd på DKK 598.630 ASHFIELD NORDIC ApSASHFIELD NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Mats Holmberg er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2020AdresseendringASHFIELD NORDIC ApSASHFIELD NORDIC ApS flytter fra København K til København V. Mats Holmberg er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2019Nigel John Mansford slutter som adm. direktørASHFIELD NORDIC ApSNigel John Mansford slutter som adm. direktør i ASHFIELD NORDIC ApS. Mats Holmberg er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
12. september 2019Julian Hedley Tompkins forlater styretASHFIELD NORDIC ApSJulian Hedley Tompkins forlater styret for ASHFIELD NORDIC ApS etter en periode på 1 år. Mats Holmberg er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2019Underskudd på DKK 506.199 ASHFIELD NORDIC ApSASHFIELD NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Mats Holmberg er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2018Julian Hedley Tompkins blir med i styretASHFIELD NORDIC ApSJulian Hedley Tompkins erstatter Nigel John Mansford i styret for ASHFIELD NORDIC ApS etter en periode på 2 år. Mats Holmberg er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2018Mats Holmberg blir med i ledelsenASHFIELD NORDIC ApSMats Holmberg erstatter Julian Hedley Tompkins i ledelsen for ASHFIELD NORDIC ApS etter en periode på 5 år.Se mere
22. juni 2018Nigel John Mansford blir adm. direktørASHFIELD NORDIC ApSNigel John Mansford erstatter Anna-Maria Helena Nyrén som adm. direktør i ASHFIELD NORDIC ApS. Mats Holmberg er forsatt medlem av ledelsen.Se mere