12. september 2019Nigel John Mansford slutter som adm. direktørASHFIELD NORDIC ApSNigel John Mansford slutter som adm. direktør i ASHFIELD NORDIC ApS.Se mere
28. mars 2019Underskudd på DKK 506.199 ASHFIELD NORDIC ApSASHFIELD NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Nigel John Mansford er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. juni 2018Julian Hedley Tompkins blir med i styretASHFIELD NORDIC ApSJulian Hedley Tompkins erstatter Nigel John Mansford i styret for ASHFIELD NORDIC ApS etter en periode på 2 år.Se mere
22. juni 2018Mats Holmberg blir med i ledelsenASHFIELD NORDIC ApSMats Holmberg erstatter Julian Hedley Tompkins i ledelsen for ASHFIELD NORDIC ApS etter en periode på 5 år. Nigel John Mansford er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. juni 2018Nigel John Mansford blir adm. direktørASHFIELD NORDIC ApSNigel John Mansford erstatter Anna-Maria Helena Nyrén som adm. direktør i ASHFIELD NORDIC ApS.Se mere
14. mars 2018Overskudd på DKK 89.341 ASHFIELD NORDIC ApSASHFIELD NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Nigel John Mansford er medlem av styret.Se mere
16. februar 2017Overskudd på DKK 422.309 ASHFIELD NORDIC ApSASHFIELD NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Nigel John Mansford er medlem av styret.Se mere
8. august 2016Nigel John Mansford blir med i styretASHFIELD NORDIC ApSNigel John Mansford blir med i styret for ASHFIELD NORDIC ApS.Se mere
8. august 2016Clare Jane Bates forlater ledelsenASHFIELD NORDIC ApSClare Jane Bates forlater ledelsen for ASHFIELD NORDIC ApS etter en periode på 3 år. Nigel John Mansford er medlem av styret.Se mere