1. januar 2017Mette Solskov Andreasen forlater styretDOT MARKETING ApSMette Solskov Andreasen forlater styret for DOT MARKETING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
30. november 2016Underskudd på DKK 487.901 DOT MARKETING ApSDOT MARKETING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Mette Solskov Andreasen er medlem av styret.Se mere
30. november 2015Underskudd på DKK 78.845 DOT MARKETING ApSDOT MARKETING ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. juni 2014 til 30. juni. Mette Solskov Andreasen er medlem av styret.Se mere
10. november 2015Lars Randel Nyengaard blir ny styrelederDOT MARKETING ApSLars Randel Nyengaard erstatter Carl Erik Jørgensen som styreleder hos DOT MARKETING ApS etter en periode på 1 år. Mette Solskov Andreasen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. august 2014Mette Solskov Andreasen blir med i styretDOT MARKETING ApSMette Solskov Andreasen blir med i styret for DOT MARKETING ApS.Se mere