7. augustMichael Albér blir med i ledelsenALBÉR HOLDING ApSMichael Albér erstatter Natasha Albér Hansen i ledelsen for ALBÉR HOLDING ApS etter en periode på 6 år.Se mere
7. augustMichael Albér blir med i ledelsenAlbér Ejendomme ApSMichael Albér erstatter Natasha Albér Hansen i ledelsen for Albér Ejendomme ApS etter en periode på 6 år.Se mere
27. juniUnderskudd på DKK 5.000 AlgerensGruppen ApSAlgerensGruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Albér er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 111.911 TagGruppen A/STagGruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Albér er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Overskudd på DKK 55.896 ALBÉR HOLDING ApSALBÉR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Albér eier 100% av virksomheten.Se mere
21. desember 2023Overskudd på DKK 1.491 Albér Ejendomme ApSAlbér Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Albér eier 100% av virksomheten.Se mere
21. november 2023Underskudd på DKK 419.405 TagGruppen A/STagGruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Albér er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2023Ny status NORMALTagGruppen A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Michael Albér er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 2023Nytt navn: Albér Ejendomme ApSPECUNIA INVEST ApSPECUNIA INVEST ApS skifter navn til Albér Ejendomme ApS. Michael Albér eier 100% av virksomheten.Se mere
10. november 2023Nytt navn: AlgerensGruppen ApSAlbér Ejendomme ApSAlbér Ejendomme ApS skifter navn til AlgerensGruppen ApS. Michael Albér er medlem af ledelsen.Se mere
15. august 2023Michael Albér blir med i styretTagGruppen A/SMichael Albér blir med i styret for TagGruppen A/S.Se mere
15. august 2023Michael Albér blir med i ledelsenTagGruppen A/SMichael Albér blir med i ledelsen for TagGruppen A/S.Se mere
15. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGTagGruppen A/STidligere status: Normal. Michael Albér er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2023Underskudd på DKK 5.000 Albér Ejendomme ApSAlbér Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. mai 2022 til 31. desember 2022. Michael Albér er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2022Underskudd på DKK 29.525 PECUNIA INVEST ApSPECUNIA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Michael Albér eier 100% av virksomheten.Se mere
20. desember 2022Overskudd på DKK 1.727 ALBÉR HOLDING ApSALBÉR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Michael Albér eier 100% av virksomheten.Se mere
1. juli 2022Ny bransje: Kombinerede serviceydelserAlbér Ejendomme ApSTidligere bransje: Køb og salg af egen fast ejendom. Michael Albér er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 132.525 TagGruppen A/STagGruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Albér eier 100% av virksomheten.Se mere
23. juni 2022 · VoresSoborgNye virksomheder i Søborg i sidste månedAlbér Ejendomme ApS , Gladsaxe Møllevej 21, 2860 Søborg Albér Ejendomme ApS tilhører branchen Køb og salg af egen fast ejendom og er ejet samt ledet af Michael Albér. Les artikkel
9. mai 2022StiftelseAlbér Ejendomme ApSAlbér Ejendomme ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Michael Albér er medlem af ledelsen.Se mere