26. juniOverskudd på DKK 111.911 TagGruppen A/STagGruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Morten Steen Hoe er medlem av styret.Se mere
21. november 2023Underskudd på DKK 419.405 TagGruppen A/STagGruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Morten Steen Hoe er medlem av styret.Se mere
15. november 2023Ny status NORMALTagGruppen A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Morten Steen Hoe er medlem av styret.Se mere
15. august 2023Morten Steen Hoe blir med i styretTagGruppen A/SMorten Steen Hoe blir med i styret for TagGruppen A/S.Se mere
15. august 2023Michael Albér blir med i ledelsenTagGruppen A/SMichael Albér blir med i ledelsen for TagGruppen A/S. Morten Steen Hoe er medlem av styret.Se mere
15. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGTagGruppen A/STidligere status: Normal. Morten Steen Hoe er medlem av styret.Se mere
1. november 2019 · Building SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidig er Morten Steen Hoe indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jens Dollerup Falkenberg (kilde: Les artikkel
1. juli 2008Steen Erik Hoe blir med i ledelsenACS HANDEL OG SERVICE ApSSteen Erik Hoe erstatter Morten Steen Hoe i ledelsen for ACS HANDEL OG SERVICE ApS etter en periode på 2 år.Se mere
12. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortACS HANDEL OG SERVICE ApSACS HANDEL OG SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Morten Steen Hoe er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Almindelig rengøring i bygningerACS HANDEL OG SERVICE ApSTidligere bransje: Almindelig rengøring. Morten Steen Hoe er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortACS HANDEL OG SERVICE ApSACS HANDEL OG SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Morten Steen Hoe er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2006Ny bransje: Almindelig rengøringACS HANDEL OG SERVICE ApSTidligere bransje: Uoplyst. Morten Steen Hoe er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2006StiftelseACS HANDEL OG SERVICE ApSACS HANDEL OG SERVICE ApS stiftes i bransjen uoplyst. Morten Steen Hoe er medlem af ledelsen.Se mere