26. juniAdresseendringMeras ApSMeras ApS flytter til ny adresse i Odense V. Michael Erik Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. maiUnderskudd på DKK 622 Meras Holding ApSMeras Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Michael Erik Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
26. aprilNy status NORMALMeras Holding ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Michael Erik Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
9. aprilMichael Erik Rasmussen blir med i ledelsenMeras Holding ApSMichael Erik Rasmussen blir med i ledelsen for Meras Holding ApS.Se mere
15. februarNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGMeras Holding ApSTidligere status: Normal. Michael Erik Rasmussen eier 100% av virksomheten.Se mere
18. desember 2023Regnskap for 2023 omgjortMeras ApSMeras ApS gjør om regnskapet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Erik Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. september 2023AdresseendringMeras Holding ApSMeras Holding ApS flytter til ny adresse i Odense V. Michael Erik Rasmussen eier 100% av virksomheten.Se mere
11. januar 2023Underskudd på DKK 1.990 Meras Holding ApSMeras Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. mars 2021 til 30. juni 2022. Michael Erik Rasmussen eier 100% av virksomheten.Se mere
30. desember 2022Overskudd på DKK 3.789 Meras ApSMeras ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. mars 2021 til 30. juni. Michael Erik Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. juli 2022AdresseendringMeras Holding ApSMeras Holding ApS flytter fra Herlev til Odense V. Michael Erik Rasmussen eier 100% av virksomheten.Se mere
4. juli 2022AdresseendringMeras ApSMeras ApS flytter fra Herlev til Odense V. Michael Erik Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. desember 2021AdresseendringMeras Holding ApSMeras Holding ApS flytter fra Glostrup til Herlev. Michael Erik Rasmussen eier 100% av virksomheten.Se mere
6. desember 2021AdresseendringMeras ApSMeras ApS flytter fra Glostrup til Herlev. Michael Erik Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. juli 2021AdresseendringMeras Holding ApSMeras Holding ApS flytter fra Odense NØ til Glostrup. Michael Erik Rasmussen eier 100% av virksomheten.Se mere
7. mai 2021AdresseendringMeras ApSMeras ApS flytter fra Odense NØ til Glostrup. Michael Erik Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. mars 2021StiftelseMeras ApSMeras ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Michael Erik Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. mars 2021StiftelseMeras Holding ApSMeras Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Michael Erik Rasmussen eier 100% av virksomheten.Se mere
11. desember 2019Michael Erik Rasmussen forlater ledelsenRiptos ApSMichael Erik Rasmussen forlater ledelsen for Riptos ApS etter en periode på 1 år.Se mere
11. desember 2019Endring i eierkretsenRiptos ApSMichael Erik Rasmussen er ikke lenger registrert som reell eier av Riptos ApS.Se mere
13. november 2018StiftelseRiptos ApSRiptos ApS stiftes i bransjen computerprogrammering. Michael Erik Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere