29. juniUnderskudd på DKK 2,4 mio.Copenhagen Nanosystems A/SCopenhagen Nanosystems A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Lindegaard er medlem av styret.Se mere
25. juniUnderskudd på DKK 35.170 L&M Holding ApSL&M Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. mars 2023 til 31. desember 2023. Michael Lindegaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. juniNye navn i styretCopenhagen Nanosystems A/S2 nye medlemmer blir med i styret for Copenhagen Nanosystems A/S. Michael Lindegaard er fortsatt styremedlem.Se mere
20. marsAdresseendringL&M Holding ApSL&M Holding ApS flytter fra Fredensborg til Hillerød. Michael Lindegaard er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2023Ny selskapsform AktieselskabCopenhagen Nanosystems A/SCopenhagen Nanosystems ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Copenhagen Nanosystems A/S. Michael Lindegaard er medlem av styret.Se mere
3. november 2023 · electronic-supply.dkUgens rokader: Nye ansigter hos Icepower, 3Shape og TopsilCopenhagen Nanosystems ApS Michael Lindegaard er indtrådt i bestyrelsen hos Copenhagen Nanosystems ApS i stedet for Charlotte Vedel. Les artikkel
20. oktober 2023Michael Lindegaard blir med i styretCopenhagen Nanosystems ApSMichael Lindegaard erstatter Charlotte Vedel i styret for Copenhagen Nanosystems ApS etter en periode på 3 år.Se mere
12. juli 2023Michael Lindegaard slutter som adm. direktør1st Care A/SMichael Lindegaard slutter som adm. direktør i 1st Care A/S.Se mere
12. juli 2023Michael Lindegaard forlater styret1st Care A/SMichael Lindegaard forlater styret for 1st Care A/S etter en periode på 3 måneder.Se mere
12. juli 2023Endring i eierkretsen1st Care A/SMichael Lindegaard er ikke lenger registrert som reell eier av 1st Care A/S.Se mere
1. april 2023Michael Lindegaard blir med i styret1st Care A/SMichael Lindegaard blir med i styret for 1st Care A/S.Se mere
1. april 2023Michael Lindegaard blir adm. direktør1st Care A/SMichael Lindegaard blir adm. direktør i 1st Care A/S.Se mere
1. april 2023Endring i eierkretsen1st Care A/SMichael Lindegaard registrert som reell eier av 1st Care A/S.Se mere
20. mars 2023StiftelseL&M Holding ApSL&M Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Michael Lindegaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2019Michael Lindegaard forlater ledelsenAlimak Group Denmark A/SMichael Lindegaard forlater ledelsen for Alimak Group Denmark A/S etter en periode på 1 år.Se mere
27. juni 2019Overskudd på DKK 100 mio.Alimak Group Denmark A/SAlimak Group Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Michael Lindegaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2019Jan Aaboe Jørgensen blir med i ledelsenAlimak Group Denmark A/SJan Aaboe Jørgensen erstatter José Maria Nevot Murillo i ledelsen for Alimak Group Denmark A/S etter en periode på 11 måneder. Michael Lindegaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2019Ny bransje: Fremstilling af vindmøller og dele hertilAlimak Group Denmark A/STidligere bransje: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Michael Lindegaard er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2018AdresseendringAlimak Group Denmark A/SAlimak Group Denmark A/S flytter fra Hillerød til Them. Michael Lindegaard er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2018Nytt navn: Alimak Group Denmark A/SAVANTI WSH A/SAVANTI WSH A/S skifter navn til Alimak Group Denmark A/S. Michael Lindegaard er medlem af ledelsen.Se mere