14. augustUnderskudd på DKK 13.735 Zaya Care ApSZaya Care ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. februar 2023 til 30. juni. Mohammad Atta Aied Salem er medlem af ledelsen.Se mere
14. augustUnderskudd på DKK 163.898 14Food ApS14Food ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Mohammad Atta Aied Salem er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. augustDirgham Hekmat Ateya blir adm. direktørZaya Care ApSDirgham Hekmat Ateya blir adm. direktør i Zaya Care ApS. Mohammad Atta Aied Salem er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
1. augustEndring i eierkretsenZaya Care ApSMohammad Atta Aied Salem er ikke lenger registrert som reell eier av Zaya Care ApS.Se mere
29. juniAdresseendringZaya Care ApSZaya Care ApS flytter fra København S til Kokkedal. Mohammad Atta Aied Salem er medlem af ledelsen.Se mere
29. juniNy bransje: Frugt- og grøntforretningerZaya Care ApSTidligere bransje: Skønheds- og hudpleje. Mohammad Atta Aied Salem er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2023Adresseendring14Food ApS14Food ApS flytter fra Dragør til Brøndby. Mohammad Atta Aied Salem er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. august 2023Underskudd på DKK 26.925 14Food ApS14Food ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mohammad Atta Aied Salem er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. februar 2023StiftelseZaya Care ApSZaya Care ApS stiftes i bransjen skønheds- og hudpleje. Mohammad Atta Aied Salem er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2023Underskudd på DKK 205.514 14Food ApS14Food ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. mai 2021 til 30. juni 2022. Mohammad Atta Aied Salem er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. oktober 2021Adresseendring14Food ApS14Food ApS flytter fra Taastrup til Dragør. Mohammad Atta Aied Salem er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. august 2021Ahmad Abed Al-jalil Atta forlater ledelsen14Food ApSAhmad Abed Al-jalil Atta forlater ledelsen for 14Food ApS etter en periode på 4 måneder. Mohammad Atta Aied Salem er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. august 2021Mohammad Atta Aied Salem blir adm. direktør14Food ApSMohammad Atta Aied Salem blir adm. direktør i 14Food ApS.Se mere
30. august 2021Endring i eierkretsen14Food ApSMohammad Atta Aied Salem reduserer sitt reelle eierskap av 14Food ApS.Se mere
23. juni 2021Endring i eierkretsen14Food ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av 14Food ApS. Mohammad Atta Aied Salem eier fortsat 50% av virksomheten.Se mere
24. mai 2021Endring i eierkretsen14Food ApSMohammad Atta Aied Salem registrert som reell eier av 14Food ApS.Se mere