14. augustUnderskudd på DKK 13.735 Zaya Care ApSZaya Care ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. februar 2023 til 30. juni. Dirgham Hekmat Ateya er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. augustDirgham Hekmat Ateya blir adm. direktørZaya Care ApSDirgham Hekmat Ateya blir adm. direktør i Zaya Care ApS.Se mere
1. augustEndring i eierkretsenZaya Care ApSDirgham Hekmat Ateya registrert som reell eier av Zaya Care ApS.Se mere
30. juniOverskudd på DKK 71.039 A-Gold Holding ApSA-Gold Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dirgham Hekmat Ateya er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juniOverskudd på DKK 71.039 A-Gold ApSA-Gold ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dirgham Hekmat Ateya eier 100% av virksomheten.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 0 DHA-BILER ApSDHA-BILER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dirgham Hekmat Ateya er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. november 2023Laith Hekmat Ateya forlater ledelsenDHA-BILER ApSLaith Hekmat Ateya forlater ledelsen for DHA-BILER ApS etter en periode på 4 år. Dirgham Hekmat Ateya er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. november 2023Dirgham Hekmat Ateya blir adm. direktørDHA-BILER ApSDirgham Hekmat Ateya blir adm. direktør i DHA-BILER ApS.Se mere
18. juli 2023Overskudd på DKK 130.595 A-Gold Holding ApSA-Gold Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Dirgham Hekmat Ateya er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. juli 2023Overskudd på DKK 130.595 A-Gold ApSA-Gold ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Dirgham Hekmat Ateya eier 100% av virksomheten.Se mere
30. mars 2023Nytt navn: A-Gold Holding ApSD.A. Jewellery Holding ApSD.A. Jewellery Holding ApS skifter navn til A-Gold Holding ApS. Dirgham Hekmat Ateya er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. mars 2023Nytt navn: A-Gold ApSD.A. Jewellery ApSD.A. Jewellery ApS skifter navn til A-Gold ApS. Dirgham Hekmat Ateya eier 100% av virksomheten.Se mere
21. oktober 2022Ahmed Dirgham Ateya blir adm. direktørD.A. Jewellery ApSAhmed Dirgham Ateya erstatter Dirgham Hekmat Ateya som adm. direktør i D.A. Jewellery ApS.Se mere
31. august 2022Nytt navn: D.A. Jewellery ApSHasson ApSHasson ApS skifter navn til D.A. Jewellery ApS. Dirgham Hekmat Ateya er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. august 2022Nytt navn: D.A. Jewellery Holding ApSHasson Holding ApSHasson Holding ApS skifter navn til D.A. Jewellery Holding ApS. Dirgham Hekmat Ateya er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juli 2022Overskudd på DKK 0 Hasson Holding ApSHasson Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. mars 2021 til 31. desember 2021. Dirgham Hekmat Ateya er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. juni 2022Underskudd på DKK 12.006 Hasson ApSHasson ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. mars 2021 til 31. desember 2021. Dirgham Hekmat Ateya er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. mai 2022Osama Hasson forlater ledelsenHasson Holding ApSOsama Hasson forlater ledelsen for Hasson Holding ApS etter en periode på 1 år. Dirgham Hekmat Ateya er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. mai 2022Osama Hasson forlater ledelsenHasson ApSOsama Hasson forlater ledelsen for Hasson ApS etter en periode på 1 år. Dirgham Hekmat Ateya er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. mai 2022Dirgham Hekmat Ateya blir adm. direktørHasson ApSDirgham Hekmat Ateya blir adm. direktør i Hasson ApS.Se mere