9. august · metal-supply.dkSommerens rokader del 1: Nye ansigter hos Bila, Carsoe, Dot..Martin Erik Linander er udnævnt som bestyrelsesformand hos Danmatic, Automated Bakery Systems A/S i stedet for Monika Birgitta Gutén. Les artikkel
8. juliLennart Birger Eriksson blir ny styrelederFREMCO A/SLennart Birger Eriksson erstatter Monika Birgitta Gutén som styreleder hos FREMCO A/S etter en periode på 2 år.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 19 mio.FREMCO A/SFREMCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Monika Birgitta Gutén er styreleder.Se mere
29. februarKristian Ivan Gustaf Nordgren forlater styretFREMCO A/SKristian Ivan Gustaf Nordgren forlater styret for FREMCO A/S etter en periode på 2 år. Monika Birgitta Gutén er fortsatt styreleder.Se mere
13. juni 2023Overskudd på DKK 19 mio.FREMCO A/SFREMCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Monika Birgitta Gutén er styreleder.Se mere
15. mars 2023Rebecca Gun Sofia Johansson blir med i styretFREMCO A/SRebecca Gun Sofia Johansson erstatter Kristine Foged Wernerfelt i styret for FREMCO A/S etter en periode på 10 måneder. Monika Birgitta Gutén er fortsatt styreleder.Se mere
25. mai 2022 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 1: Nye ansigter hos Frese, East Metal Trade, Haarslev Group..Fremco A/S Monika Birgitta Gutén er indtrådt som bestyrelsesformand hos Fremco A/S i stedet for Maria Keyser-Allen. Les artikkel
20. mai 2022Overskudd på DKK 18 mio.FREMCO A/SFREMCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Monika Birgitta Gutén er styreleder.Se mere
16. mai 2022Monika Birgitta Gutén blir med i styretFREMCO A/SMonika Birgitta Gutén blir med i styret for FREMCO A/S.Se mere