19. august 2016Morten Dufour Voetmann forlater ledelsenVOETMANN HOLDING ApSMorten Dufour Voetmann forlater ledelsen for VOETMANN HOLDING ApS etter en periode på 14 år.Se mere
12. august 2016Morten Dufour Voetmann forlater ledelsenVOETMANN ApSMorten Dufour Voetmann forlater ledelsen for VOETMANN ApS etter en periode på 14 år.Se mere
10. juli 2015Overskudd på DKK 32.629 VOETMANN HOLDING ApSVOETMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Morten Dufour Voetmann er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2015Overskudd på DKK 110.906 VOETMANN ApSVOETMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Morten Dufour Voetmann er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2014Overskudd på DKK 7.656 VOETMANN HOLDING ApSVOETMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Morten Dufour Voetmann er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2014Overskudd på DKK 2.926 VOETMANN ApSVOETMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Morten Dufour Voetmann er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2013Underskudd på DKK 6.536 VOETMANN HOLDING ApSVOETMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Morten Dufour Voetmann er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2013Underskudd på DKK 7.161 VOETMANN ApSVOETMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Morten Dufour Voetmann er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2012Regnskap for 2011 offentligjortVOETMANN HOLDING ApSVOETMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Morten Dufour Voetmann er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2012Regnskap for 2011 offentligjortVOETMANN ApSVOETMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Morten Dufour Voetmann er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2011Regnskap for 2010 offentligjortVOETMANN ApSVOETMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Morten Dufour Voetmann er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2011Regnskap for 2010 offentligjortVOETMANN HOLDING ApSVOETMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Morten Dufour Voetmann er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortVOETMANN HOLDING ApSVOETMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Morten Dufour Voetmann er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortVOETMANN ApSVOETMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Morten Dufour Voetmann er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortVOETMANN ApSVOETMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Morten Dufour Voetmann er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortVOETMANN HOLDING ApSVOETMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Morten Dufour Voetmann er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberVOETMANN HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Morten Dufour Voetmann er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortVOETMANN HOLDING ApSVOETMANN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Morten Dufour Voetmann er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortVOETMANN ApSVOETMANN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Morten Dufour Voetmann er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: ReklamebureauerVOETMANN ApSTidligere bransje: Reklamebureauvirksomhed. Morten Dufour Voetmann er medlem af ledelsen.Se mere