1. juni 2004Sven Gunnar Åradsson forlater styretMOJEVA AF 28/2 2003 A/SSven Gunnar Åradsson forlater styret for MOJEVA AF 28/2 2003 A/S etter en periode på 6 år.Se mere
26. juni 2003Ny status UNDER KONKURSMOJEVA AF 28/2 2003 A/STidligere status: Normal. Sven Gunnar Åradsson er medlem av styret.Se mere
15. mai 2003AdresseendringMOJEVA AF 28/2 2003 A/SMOJEVA AF 28/2 2003 A/S flytter fra Hellerup til Næstved. Sven Gunnar Åradsson er medlem av styret.Se mere
28. februar 2003Nytt navn: MOJEVA AF 28/2 2003 A/SVOETMANN A/SVOETMANN A/S skifter navn til MOJEVA AF 28/2 2003 A/S. Sven Gunnar Åradsson er medlem av styret.Se mere
31. januar 2003AdresseendringVOETMANN A/SVOETMANN A/S flytter fra København V til Hellerup. Sven Gunnar Åradsson er medlem av styret.Se mere
29. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortVOETMANN A/SVOETMANN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Sven Gunnar Åradsson er medlem av styret.Se mere
18. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortVOETMANN A/SVOETMANN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Sven Gunnar Åradsson er medlem av styret.Se mere
13. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortVOETMANN A/SVOETMANN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Sven Gunnar Åradsson er medlem av styret.Se mere
14. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortVOETMANN A/SVOETMANN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Sven Gunnar Åradsson er medlem av styret.Se mere
5. mai 1998StiftelseVOETMANN A/SVOETMANN A/S stiftes i bransjen anden reklamevirksomhed og reklameformidling. Sven Gunnar Åradsson er medlem av styret.Se mere