31. mai 2016Murat Karasu forlater ledelsenKARASU HOLDING ApSMurat Karasu forlater ledelsen for KARASU HOLDING ApS etter en periode på 7 år.Se mere
31. mai 2016Murat Karasu forlater ledelsenCAKTUS ApSMurat Karasu forlater ledelsen for CAKTUS ApS etter en periode på 7 år.Se mere
2. juni 2015Underskudd på DKK 7.078 KARASU HOLDING ApSKARASU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Murat Karasu er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2015Overskudd på DKK 5.711 CAKTUS ApSCAKTUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Murat Karasu er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2014Underskudd på DKK 18.097 CAKTUS ApSCAKTUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Murat Karasu er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2014Underskudd på DKK 8.590 KARASU HOLDING ApSKARASU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Murat Karasu er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2014AdresseendringKARASU HOLDING ApSKARASU HOLDING ApS flytter fra Odense NØ til Odense M. Murat Karasu er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2013Underskudd på DKK 6.014 KARASU HOLDING ApSKARASU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Murat Karasu er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2013Overskudd på DKK 41.945 CAKTUS ApSCAKTUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Murat Karasu er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2013Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberKARASU HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Murat Karasu er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortKARASU HOLDING ApSKARASU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Murat Karasu er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortCAKTUS ApSCAKTUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Murat Karasu er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortCAKTUS ApSCAKTUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Murat Karasu er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortKARASU HOLDING ApSKARASU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Murat Karasu er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortKARASU HOLDING ApSKARASU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. januar 2009 til 31. desember 2009. Murat Karasu er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortCAKTUS ApSCAKTUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. januar 2009 til 31. desember 2009. Murat Karasu er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2009Pejman Hashemzadeh Rashed forlater ledelsenCAKTUS ApSPejman Hashemzadeh Rashed forlater ledelsen for CAKTUS ApS etter en periode på 10 måneder. Murat Karasu er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2009StiftelseCAKTUS ApSCAKTUS ApS stiftes i bransjen restauranter. Murat Karasu er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2009StiftelseKARASU HOLDING ApSKARASU HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Murat Karasu er medlem af ledelsen.Se mere