5. juliUnderskudd på DKK 361.622 Gær ApSGær ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Pejman Hashemzadeh Rashed er medlem af ledelsen.Se mere
3. juliUnderskudd på DKK 127.823 DALBORG & SHACKLETON ApSDALBORG & SHACKLETON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Pejman Hashemzadeh Rashed eier 40% av virksomheten.Se mere
11. juniUnderskudd på DKK 63.629 PHR HOLDING ODENSE APSPHR HOLDING ODENSE APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Pejman Hashemzadeh Rashed er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2023Overskudd på DKK 118.283 DALBORG & SHACKLETON ApSDALBORG & SHACKLETON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Pejman Hashemzadeh Rashed eier 40% av virksomheten.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 186.882 Gær ApSGær ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Pejman Hashemzadeh Rashed er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2023Underskudd på DKK 4.115 PHR HOLDING ODENSE APSPHR HOLDING ODENSE APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Pejman Hashemzadeh Rashed er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2023Endring i eierkretsenGær ApSPejman Hashemzadeh Rashed øker sitt reelle eierskap av Gær ApS.Se mere
21. juni 2022Underskudd på DKK 11.439 Gær ApSGær ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Pejman Hashemzadeh Rashed er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2022Overskudd på DKK 184.639 DALBORG & SHACKLETON ApSDALBORG & SHACKLETON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Pejman Hashemzadeh Rashed eier 40% av virksomheten.Se mere
31. mai 2022Underskudd på DKK 4.095 PHR HOLDING ODENSE APSPHR HOLDING ODENSE APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Pejman Hashemzadeh Rashed er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2022AdresseendringGær ApSGær ApS flytter fra Odense M til Odense C. Pejman Hashemzadeh Rashed er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2022Marco Avolio Terenzi blir med i ledelsenGær ApSMarco Avolio Terenzi erstatter Andrew Shackleton i ledelsen for Gær ApS etter en periode på 3 år. Pejman Hashemzadeh Rashed er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2022Endring i eierkretsenGær ApSPejman Hashemzadeh Rashed reduserer sitt reelle eierskap av Gær ApS.Se mere
7. april 2022Nytt navn: Gær ApSKromutter ApSKromutter ApS skifter navn til Gær ApS. Pejman Hashemzadeh Rashed er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2021Ny selskapsform AnpartsselskabKromutter ApSVintapperstrædefestivals IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Kromutter ApS. Pejman Hashemzadeh Rashed er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2021Overskudd på DKK 651.925 DALBORG & SHACKLETON ApSDALBORG & SHACKLETON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Pejman Hashemzadeh Rashed eier 40% av virksomheten.Se mere
7. juli 2021Underskudd på DKK 17.910 Vintapperstrædefestivals IVSVintapperstrædefestivals IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Pejman Hashemzadeh Rashed er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Underskudd på DKK 10.187 PHR HOLDING ODENSE APSPHR HOLDING ODENSE APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Pejman Hashemzadeh Rashed er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2021Endring i eierkretsenSTENOVNODENSE APSPejman Hashemzadeh Rashed er ikke lenger registrert som reell eier av STENOVNODENSE APS.Se mere
14. oktober 2020Pejman Hashemzadeh Rashed forlater styretSTENOVNODENSE APSPejman Hashemzadeh Rashed forlater styret for STENOVNODENSE APS etter en periode på 8 måneder.Se mere