2. september 2008Nicolaj Daugaard forlater styretINVI A/SNicolaj Daugaard forlater styret for INVI A/S etter en periode på 2 år.Se mere
18. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortINVI A/SINVI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Nicolaj Daugaard er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.INVI A/STidligere bransje: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Nicolaj Daugaard er medlem av styret.Se mere
6. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortINVI A/SINVI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Nicolaj Daugaard er medlem av styret.Se mere
22. september 2006StiftelseINVI A/SINVI A/S stiftes i bransjen udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Nicolaj Daugaard er medlem av styret.Se mere