16. mars 2021Tony Grønkjær Vestergård forlater styretMusikmaskinen A/STony Grønkjær Vestergård forlater styret for Musikmaskinen A/S etter en periode på 14 år.Se mere
8. januar 2021AdresseendringMusikmaskinen A/SMusikmaskinen A/S flytter fra Viborg til Kjellerup. Tony Grønkjær Vestergård er medlem av styret.Se mere
7. januar 2021Nytt navn: Musikmaskinen A/SINVI A/SINVI A/S skifter navn til Musikmaskinen A/S. Tony Grønkjær Vestergård er medlem av styret.Se mere
27. februar 2020Overskudd på DKK 88.453 INVI A/SINVI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Tony Grønkjær Vestergård er medlem av styret.Se mere
13. mars 2019Overskudd på DKK 115.139 INVI A/SINVI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Tony Grønkjær Vestergård er medlem av styret.Se mere
9. mars 2018Overskudd på DKK 350.209 INVI A/SINVI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Tony Grønkjær Vestergård er medlem av styret.Se mere
29. mars 2017Overskudd på DKK 125.656 INVI A/SINVI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Tony Grønkjær Vestergård er medlem av styret.Se mere
28. november 2016AdresseendringINVI A/SINVI A/S flytter til ny adresse i Viborg. Tony Grønkjær Vestergård er medlem av styret.Se mere
1. april 2016Overskudd på DKK 177.194 INVI A/SINVI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015. Tony Grønkjær Vestergård er medlem av styret.Se mere
2. juli 2015Overskudd på DKK 382.171 INVI A/SINVI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Tony Grønkjær Vestergård er medlem av styret.Se mere
30. juni 2015Ella Grønkjær Vestergård blir med i styretINVI A/SElla Grønkjær Vestergård erstatter Paul Johan Madsen i styret for INVI A/S etter en periode på 7 år. Tony Grønkjær Vestergård er fortsatt styremedlem.Se mere
12. juni 2014Underskudd på DKK 210.088 INVI A/SINVI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Tony Grønkjær Vestergård er medlem av styret.Se mere
20. juni 2013Overskudd på DKK 17.121 INVI A/SINVI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Tony Grønkjær Vestergård er medlem av styret.Se mere
20. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortINVI A/SINVI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Tony Grønkjær Vestergård er medlem av styret.Se mere
9. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortINVI A/SINVI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Tony Grønkjær Vestergård er medlem av styret.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortINVI A/SINVI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Tony Grønkjær Vestergård er medlem av styret.Se mere
8. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortINVI A/SINVI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Tony Grønkjær Vestergård er medlem av styret.Se mere
2. september 2008Erstatning i styretINVI A/S4 endringer i styret for INVI A/S. Tony Grønkjær Vestergård er fortsatt styremedlem.Se mere
2. september 2008Kenneth Daugaard Sørensen forlater ledelsenINVI A/SKenneth Daugaard Sørensen forlater ledelsen for INVI A/S etter en periode på 2 år. Tony Grønkjær Vestergård er medlem av styret.Se mere
2. september 2008Endring i eierkretsenINVI A/SDan Vestergaard registrert som reell eier av INVI A/S. Tony Grønkjær Vestergård er medlem av styret.Se mere