20. februar 2006Robin Nicholson blir med i styretHAPIMAG DANMARK A/SRobin Nicholson erstatter Nicole Foley i styret for HAPIMAG DANMARK A/S etter en periode på 4 år.Se mere
1. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortHAPIMAG DANMARK A/SHAPIMAG DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Nicole Foley er medlem av styret.Se mere
26. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortHAPIMAG DANMARK A/SHAPIMAG DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Nicole Foley er medlem av styret.Se mere
25. april 2003Piia Kirkensgaard blir med i styretHAPIMAG DANMARK A/SPiia Kirkensgaard erstatter Jesper Hammer Christensen i styret for HAPIMAG DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Nicole Foley er fortsatt styremedlem.Se mere
25. april 2003Piia Kirkensgaard blir med i ledelsenHAPIMAG DANMARK A/SPiia Kirkensgaard erstatter Jesper Hammer Christensen i ledelsen for HAPIMAG DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Nicole Foley er medlem av styret.Se mere
22. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortHAPIMAG DANMARK A/SHAPIMAG DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Nicole Foley er medlem av styret.Se mere
24. mars 2003Marco Hartmann forlater styretHAPIMAG DANMARK A/SMarco Hartmann forlater styret for HAPIMAG DANMARK A/S etter en periode på 3 år. Nicole Foley er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: HotellerHAPIMAG DANMARK A/STidligere bransje: Hoteller med restauration. Nicole Foley er medlem av styret.Se mere
17. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortHAPIMAG DANMARK A/SHAPIMAG DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Nicole Foley er medlem av styret.Se mere
21. mars 2002Nicole Foley blir med i styretHAPIMAG DANMARK A/SNicole Foley erstatter Rodolphe Francois Melchior Schobinger i styret for HAPIMAG DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere