HAPIMAG DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Rodolphe Francois Melchior Schobinger er medlem av styret.
Jesper Hammer Christensen erstatter Walter Preusch i styret for HAPIMAG DANMARK A/S etter en periode på 11 år. Rodolphe Francois Melchior Schobinger er fortsatt styremedlem.
Jesper Hammer Christensen erstatter Walter Preusch i ledelsen for HAPIMAG DANMARK A/S etter en periode på 11 år. Rodolphe Francois Melchior Schobinger er medlem av styret.
HAPIMAG DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Rodolphe Francois Melchior Schobinger er medlem av styret.