16. august · metal-supply.dkHer er Forsvarets krav til kommende ammunitionsproducenterHer mener administrerende direktør Niels Brix sagtens, at man kan leve op til FMI’s krav. Les artikkel
2. juliOverskudd på DKK 298.488 CAMALA HOLDING ApSCAMALA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Brix er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 6.457 ApS GREENOCK KOMPLEMENTARApS GREENOCK KOMPLEMENTAR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Brix er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 558.058 K/S GREENOCKK/S GREENOCK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Brix er styreleder.Se mere
13. juniEndring i eierkretsenK/S ACHIMSøren Rasmussen øker sitt reelle eierskap av K/S ACHIM. Niels Brix er medlem av styret.Se mere
16. maiOverskudd på EUR 350.552 K/S ACHIMK/S ACHIM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Brix er medlem av styret.Se mere
14. maiOverskudd på EUR 32.922 Better Energy Orange Sunflower K/SBetter Energy Orange Sunflower K/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Brix er medlem av styret.Se mere
12. maiOverskudd på DKK 0 Danammo Holding ApSDanammo Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. juni 2023 til 31. desember 2023. Niels Brix er medlem af ledelsen.Se mere
12. maiUnderskudd på DKK 6.651 Danammo ApSDanammo ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. juni 2023 til 31. desember 2023. Niels Brix er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. aprilOverskudd på DKK 791.653 Nectar Søborg ApSNectar Søborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Brix er medlem af ledelsen.Se mere
22. aprilOverskudd på DKK 771.218 Nectar Søborg HoldCo ApSNectar Søborg HoldCo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Brix er medlem af ledelsen.Se mere
19. aprilNiels Brix blir med i ledelsenDanammo Holding ApSNiels Brix blir med i ledelsen for Danammo Holding ApS.Se mere
19. aprilNiels Brix blir adm. direktørDanammo ApSNiels Brix erstatter Peter Shahin Schou Lauritzen som adm. direktør i Danammo ApS.Se mere
11. mars · ing.dkNy nordjysk ammunitionsfabrik på tegnebrættetInitiativet er taget af Per Ludvigsen, Shahin Lauritzen, Mads Lindberg og Niels Brix, der alle har indgående kendskab til forsvaret, forsvarsindustrien og produktionsindustrien. Les artikkel
11. mars · metal-supply.dk14 danske virksomheder går sammen i kæmpe ammo-partnerskabPersonkredser i Danammo tæller desuden Shahin Lauritzen, der har en fortid i blandt andet Forsvaret, Mads Lindberg, journalist og rådgiver, og Niels Brix, der blandt andet har været direktør for SM Industries.Les artikkel
11. marsClaus Jørgen Søgaard Poulsen blir med i styretProCon Wind Energy A/SClaus Jørgen Søgaard Poulsen erstatter Niels Brix i styret for ProCon Wind Energy A/S etter en periode på 4 år.Se mere
11. marsClaus Jørgen Søgaard Poulsen blir med i styretProCon Technic A/SClaus Jørgen Søgaard Poulsen erstatter Niels Brix i styret for ProCon Technic A/S etter en periode på 2 år.Se mere
11. marsClaus Jørgen Søgaard Poulsen blir med i styretProCon Group ApSClaus Jørgen Søgaard Poulsen erstatter Niels Brix i styret for ProCon Group ApS etter en periode på 2 år.Se mere
27. desember 2023Niels Brix forlater ledelsenRECOUNSEL ApSNiels Brix forlater ledelsen for RECOUNSEL ApS etter en periode på 17 år.Se mere
27. desember 2023Endring i eierkretsenRECOUNSEL ApSNiels Brix er ikke lenger registrert som reell eier av RECOUNSEL ApS.Se mere