23. septemberOverskudd på DKK 26.024 SOFIE NC ApSSOFIE NC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Niels Christian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 2023Underskudd på DKK 14.893 SOFIE NC ApSSOFIE NC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Niels Christian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2022Overskudd på DKK 9.952 SOFIE NC ApSSOFIE NC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Niels Christian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2021Underskudd på DKK 5.951 SOFIE NC ApSSOFIE NC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Niels Christian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2020Underskudd på DKK 8.941 SOFIE NC ApSSOFIE NC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Niels Christian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2020Niels Christian Mogensen forlater ledelsenBØNNERUP STRANDS MURERFORRETNING ApSNiels Christian Mogensen forlater ledelsen for BØNNERUP STRANDS MURERFORRETNING ApS etter en periode på 36 år.Se mere
20. januar 2020Endring i eierkretsenBØNNERUP STRANDS MURERFORRETNING ApSNiels Christian Mogensen er ikke lenger registrert som reell eier av BØNNERUP STRANDS MURERFORRETNING ApS.Se mere
12. september 2019Underskudd på DKK 21.107 BØNNERUP STRANDS MURERFORRETNING ApSBØNNERUP STRANDS MURERFORRETNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Niels Christian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2019Underskudd på DKK 90.027 SOFIE NC ApSSOFIE NC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Niels Christian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2018Overskudd på DKK 4.911 BØNNERUP STRANDS MURERFORRETNING ApSBØNNERUP STRANDS MURERFORRETNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Niels Christian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2018Underskudd på DKK 42.091 SOFIE NC ApSSOFIE NC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Niels Christian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2018Keld Laursen forlater ledelsenBØNNERUP STRANDS MURERFORRETNING ApSKeld Laursen forlater ledelsen for BØNNERUP STRANDS MURERFORRETNING ApS etter en periode på 35 år. Niels Christian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2018Endring i eierkretsenBØNNERUP STRANDS MURERFORRETNING ApSNiels Christian Mogensen øker sitt reelle eierskap av BØNNERUP STRANDS MURERFORRETNING ApS.Se mere
24. september 2017Underskudd på DKK 466 BØNNERUP STRANDS MURERFORRETNING ApSBØNNERUP STRANDS MURERFORRETNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Niels Christian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. september 2017Underskudd på DKK 64.399 SOFIE NC ApSSOFIE NC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Niels Christian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2016Underskudd på DKK 54.647 SOFIE NC ApSSOFIE NC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Niels Christian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2016Underskudd på DKK 14.075 BØNNERUP STRANDS MURERFORRETNING ApSBØNNERUP STRANDS MURERFORRETNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Niels Christian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2015Overskudd på DKK 10.853 BØNNERUP STRANDS MURERFORRETNING ApSBØNNERUP STRANDS MURERFORRETNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Niels Christian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2015Overskudd på DKK 93.541 SOFIE NC ApSSOFIE NC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Niels Christian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2014Overskudd på DKK 173.779 SOFIE NC ApSSOFIE NC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Niels Christian Mogensen er medlem af ledelsen.Se mere