1. mars 2006Niels Lodberg Pedersen forlater styretFFS 2000 ApSNiels Lodberg Pedersen forlater styret for FFS 2000 ApS etter en periode på 5 år.Se mere
7. februar 2006Nytt navn: FFS 2000 ApSIAI INVEST 2000 ApSIAI INVEST 2000 ApS skifter navn til FFS 2000 ApS. Niels Lodberg Pedersen er medlem av styret.Se mere
2. januar 2006Flemming Flindt Skov blir med i ledelsenIAI INVEST 2000 ApSFlemming Flindt Skov erstatter Heins Flemming Jensen i ledelsen for IAI INVEST 2000 ApS etter en periode på 5 år. Niels Lodberg Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortIAI INVEST 2000 ApSIAI INVEST 2000 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Niels Lodberg Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortIAI INVEST 2000 ApSIAI INVEST 2000 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Niels Lodberg Pedersen er medlem av styret.Se mere
4. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortIAI INVEST 2000 ApSIAI INVEST 2000 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Niels Lodberg Pedersen er medlem av styret.Se mere
27. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortIAI INVEST 2000 ApSIAI INVEST 2000 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Niels Lodberg Pedersen er medlem av styret.Se mere
30. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortIAI INVEST 2000 ApSIAI INVEST 2000 ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. november 2000 til 30. juni. Niels Lodberg Pedersen er medlem av styret.Se mere
30. november 2000StiftelseIAI INVEST 2000 ApSIAI INVEST 2000 ApS stiftes i bransjen finansiel leasing. Niels Lodberg Pedersen er medlem av styret.Se mere
21. januar 1991Niels Lodberg Pedersen forlater styretIAI INVEST VEJLE 1985 ApSNiels Lodberg Pedersen forlater styret for IAI INVEST VEJLE 1985 ApS etter en periode på 5 år.Se mere
18. desember 1990Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONIAI INVEST VEJLE 1985 ApSTidligere status: Normal. Niels Lodberg Pedersen er medlem av styret.Se mere
18. desember 1985StiftelseIAI INVEST VEJLE 1985 ApSIAI INVEST VEJLE 1985 ApS stiftes i 1985. Niels Lodberg Pedersen er medlem av styret.Se mere