18. august 2020Niels Salkvist forlater styretEJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApSNiels Salkvist forlater styret for EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS etter en periode på 7 år.Se mere
4. juni 2019Overskudd på DKK 596.048 EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApSEJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Niels Salkvist er medlem av styret.Se mere
12. juni 2018Overskudd på DKK 7.749 EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApSEJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Niels Salkvist er medlem av styret.Se mere
6. juni 2018Jesper Jung Johansen blir med i styretEJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApSJesper Jung Johansen erstatter Kjeld Gyldenløve Bitsch i styret for EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS etter en periode på 2 år. Niels Salkvist er fortsatt styremedlem.Se mere
6. juni 2017Overskudd på DKK 20.069 EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApSEJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Niels Salkvist er medlem av styret.Se mere
17. mai 2017AdresseendringEJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApSEJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS flytter til ny adresse i Karup J. Niels Salkvist er medlem av styret.Se mere
20. mai 2016Overskudd på DKK 12.015 EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApSEJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Niels Salkvist er medlem av styret.Se mere
11. mai 2016Kjeld Gyldenløve Bitsch blir med i styretEJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApSKjeld Gyldenløve Bitsch blir med i styret for EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS. Niels Salkvist er fortsatt styremedlem.Se mere
11. mai 2016Poul Jesper Bækbo blir med i ledelsenEJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApSPoul Jesper Bækbo erstatter Kjeld Gyldenløve Bitsch i ledelsen for EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS etter en periode på 2 år. Niels Salkvist er medlem av styret.Se mere
14. juni 2015Underskudd på DKK 29.112 EJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApSEJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. november 2013 til 31. desember 2014. Niels Salkvist er medlem av styret.Se mere
23. november 2013StiftelseEJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApSEJENDOMSSELSKABET VOLDEN 2 ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Niels Salkvist er medlem av styret.Se mere