5. september 2013Nils Per Clemmensen forlater styretSecuritas A/SNils Per Clemmensen forlater styret for Securitas A/S etter en periode på 1 år.Se mere
5. september 2013Nils Per Clemmensen forlater styretSECURITAS HOLDING A/SNils Per Clemmensen forlater styret for SECURITAS HOLDING A/S etter en periode på 1 år.Se mere
4. juni 2013Overskudd på DKK 705.310 SECURITAS HOLDING A/SSECURITAS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Nils Per Clemmensen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2013Regnskap for 2012 offentligjortSecuritas A/SSecuritas A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Nils Per Clemmensen er medlem av styret.Se mere
7. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortSECURITAS HOLDING A/SSECURITAS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Nils Per Clemmensen er medlem av styret.Se mere
7. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortSecuritas A/SSecuritas A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Nils Per Clemmensen er medlem av styret.Se mere
24. mai 2012Nils Per Clemmensen blir med i styretSECURITAS HOLDING A/SNils Per Clemmensen blir med i styret for SECURITAS HOLDING A/S.Se mere
24. mai 2012Nils Per Clemmensen blir med i styretSecuritas A/SNils Per Clemmensen blir med i styret for Securitas A/S.Se mere
24. mai 2012Nytt navn: Securitas A/SDANSIKRING A/SDANSIKRING A/S skifter navn til Securitas A/S. Nils Per Clemmensen er medlem av styret.Se mere
24. mai 2012Nytt navn: SECURITAS HOLDING A/SDANSIKRING HOLDING A/SDANSIKRING HOLDING A/S skifter navn til SECURITAS HOLDING A/S. Nils Per Clemmensen er medlem av styret.Se mere
21. juni 2011Nils Per Clemmensen forlater ledelsenCLEMMENSEN ApSNils Per Clemmensen forlater ledelsen for CLEMMENSEN ApS etter en periode på 7 år.Se mere
25. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortCLEMMENSEN ApSCLEMMENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Nils Per Clemmensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortCLEMMENSEN ApSCLEMMENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Nils Per Clemmensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortCLEMMENSEN ApSCLEMMENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Nils Per Clemmensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortCLEMMENSEN ApSCLEMMENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Nils Per Clemmensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortCLEMMENSEN ApSCLEMMENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Nils Per Clemmensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2006Henrik Vej Kastrupsen blir med i styretSECURIGUARD A/SHenrik Vej Kastrupsen erstatter Nils Per Clemmensen i styret for SECURIGUARD A/S etter en periode på 2 år.Se mere
20. februar 2006Henrik Vej Kastrupsen blir med i styretGIGANT HOLDING A/SHenrik Vej Kastrupsen erstatter Nils Per Clemmensen i styret for GIGANT HOLDING A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere
1. februar 2006Ny bransje: MalerforretningerCLEMMENSEN ApSTidligere bransje: Uoplyst. Nils Per Clemmensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2005Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberGIGANT HOLDING A/STidligere bransje: Uoplyst. Nils Per Clemmensen er medlem av styret.Se mere