13. november 1996Nils Rosenvold forlater ledelsenREPORTAGEGRUPPEN PULS ApSNils Rosenvold forlater ledelsen for REPORTAGEGRUPPEN PULS ApS etter en periode på 5 år.Se mere
2. juli 1992Nytt navn: REPORTAGEGRUPPEN PULS ApSApS KBUS 38 NR. 2038ApS KBUS 38 NR. 2038 skifter navn til REPORTAGEGRUPPEN PULS ApS. Nils Rosenvold er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 1992Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS KBUS 38 NR. 2038Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS KBUS 38 NR. 2038 etter en periode på 8 måneder. Nils Rosenvold er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 1991StiftelseApS KBUS 38 NR. 2038ApS KBUS 38 NR. 2038 stiftes i bransjen fotografer. Nils Rosenvold er medlem af ledelsen.Se mere