SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Oda Frisk Clemmensen er medlem av styret.
Anne Dorte Svane forlater styret for SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø etter en periode på 6 år. Oda Frisk Clemmensen er fortsatt styremedlem.
SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Oda Frisk Clemmensen er medlem av styret.
Lise Lotte Bjerregaard Hansen erstatter Thomas Andresen i styret for SKÆRBÆK OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 12 måneder. Oda Frisk Clemmensen er fortsatt styremedlem.
Thomas Andresen erstatter Rosa Benkjer i styret for SKÆRBÆK OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 4 år. Oda Frisk Clemmensen er fortsatt styremedlem.