Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Bech eier 8,33% av virksomheten.
Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Bech eier 8,33% av virksomheten.
Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ole Bech eier 8,33% av virksomheten.
Inger Marie Vynne Nielsen forlater styret for Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A etter en periode på 12 måneder. Ole Bech eier 8,33% av virksomheten.
Kirsten Vibeke Jensen erstatter Ivan Harreskov i ledelsen for Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A etter en periode på 3 år. Ole Bech eier 8,33% av virksomheten.
Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ole Bech eier 8,33% av virksomheten.
Hanne Lindholm erstatter Niels-Jesper Wulff Nielsen i ledelsen for Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A etter en periode på 3 år. Ole Bech eier 8,33% av virksomheten.
Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ole Bech eier 8,33% av virksomheten.
Rie Perry erstatter Claus Thykjær i styret for Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A etter en periode på 1 år. Ole Bech eier 8,33% av virksomheten.
Anne Charlotte Dandanell erstatter Line Jansen i ledelsen for Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A etter en periode på 1 år. Ole Bech eier 8,33% av virksomheten.
Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ole Bech eier 8,33% av virksomheten.
Claus Thykjær erstatter Jan Lysgaard Thomsen som styreleder hos Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A etter en periode på 12 måneder. Ole Bech eier 8,33% av virksomheten.
Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ole Bech er medlem af ledelsen.