SURVIVAL TRAINING & MARITIME SAFETY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Ole Ditlev Nielsen er nestleder i styret.
SURVIVAL TRAINING & MARITIME SAFETY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Ole Ditlev Nielsen er nestleder i styret.
Eigil Jensen erstatter Peter Lykke-Kjeldsen i ledelsen for SURVIVAL TRAINING & MARITIME SAFETY A/S etter en periode på 3 år. Ole Ditlev Nielsen er nestleder i styret.
SURVIVAL TRAINING & MARITIME SAFETY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Ole Ditlev Nielsen er nestleder i styret.
SURVIVAL TRAINING & MARITIME SAFETY A/S offentliggjør regnskap for perioden 10. november 2003 til 31. desember 2004. Ole Ditlev Nielsen er nestleder i styret.
DKB 1086 ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til SURVIVAL TRAINING & MARITIME SAFETY A/S. Ole Ditlev Nielsen er nestleder i styret.