21. november 2000Ole Jacob Poulsen forlater styretBYENS KLOAKSERVICE. HORSENS ApSOle Jacob Poulsen forlater styret for BYENS KLOAKSERVICE. HORSENS ApS etter en periode på 20 år.Se mere
21. november 2000Ole Jacob Poulsen forlater ledelsenBYENS KLOAKSERVICE. HORSENS ApSOle Jacob Poulsen forlater ledelsen for BYENS KLOAKSERVICE. HORSENS ApS etter en periode på 20 år.Se mere
6. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortBYENS KLOAKSERVICE. HORSENS ApSBYENS KLOAKSERVICE. HORSENS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Ole Jacob Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortBYENS KLOAKSERVICE. HORSENS ApSBYENS KLOAKSERVICE. HORSENS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Ole Jacob Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortBYENS KLOAKSERVICE. HORSENS ApSBYENS KLOAKSERVICE. HORSENS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Ole Jacob Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortBYENS KLOAKSERVICE. HORSENS ApSBYENS KLOAKSERVICE. HORSENS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Ole Jacob Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortBYENS KLOAKSERVICE. HORSENS ApSBYENS KLOAKSERVICE. HORSENS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Ole Jacob Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 1990Nytt navn: BYENS KLOAKSERVICE. HORSENS ApSBYENS KLOAKSERVICE, HORSENS A/SBYENS KLOAKSERVICE, HORSENS A/S skifter navn til BYENS KLOAKSERVICE. HORSENS ApS. Ole Jacob Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 1981StiftelseBYENS KLOAKSERVICE, HORSENS A/SBYENS KLOAKSERVICE, HORSENS A/S stiftes i bransjen kloakmestre. Ole Jacob Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere