20. aprilOliver Møller Nielsen forlater ledelsenCIRKUS MØLLER ApSOliver Møller Nielsen forlater ledelsen for CIRKUS MØLLER ApS etter en periode på 9 år.Se mere
5. mai 2023Underskudd på DKK 17.151 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Oliver Møller Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2022Overskudd på DKK 45.505 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Oliver Møller Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2021Overskudd på DKK 44.602 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Oliver Møller Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.CIRKUS MØLLER ApSTidligere bransje: Uoplyst. Oliver Møller Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2020Overskudd på DKK 25.215 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Oliver Møller Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2019Underskudd på DKK 14.937 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Oliver Møller Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2019AdresseendringCIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS flytter fra Frederiksberg C til Frederiksberg. Oliver Møller Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2018Overskudd på DKK 2.731 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Oliver Møller Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2017Overskudd på DKK 27.691 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Oliver Møller Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2017Christian Møller Nielsen blir med i ledelsenCIRKUS MØLLER ApSChristian Møller Nielsen blir med i ledelsen for CIRKUS MØLLER ApS. Oliver Møller Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2016Overskudd på DKK 492 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Oliver Møller Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2015Overskudd på DKK 20.186 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Oliver Møller Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 2015Oliver Møller Nielsen blir med i ledelsenCIRKUS MØLLER ApSOliver Møller Nielsen blir med i ledelsen for CIRKUS MØLLER ApS.Se mere