1. maiAdresseendringCIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS flytter fra Frederiksberg til Gilleleje. Ulla Højrup Møller er medlem af ledelsen.Se mere
20. aprilOverskudd på DKK 33.961 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ulla Højrup Møller er medlem af ledelsen.Se mere
20. aprilFlere forlater ledelsenCIRKUS MØLLER ApS6 personer forlater ledelsen for CIRKUS MØLLER ApS. Ulla Højrup Møller er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2023Underskudd på DKK 17.151 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ulla Højrup Møller er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2022Overskudd på DKK 45.505 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ulla Højrup Møller er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2021Overskudd på DKK 44.602 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ulla Højrup Møller er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.CIRKUS MØLLER ApSTidligere bransje: Uoplyst. Ulla Højrup Møller er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2020Overskudd på DKK 25.215 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ulla Højrup Møller er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2019Underskudd på DKK 14.937 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ulla Højrup Møller er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2019AdresseendringCIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS flytter fra Frederiksberg C til Frederiksberg. Ulla Højrup Møller er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2018Overskudd på DKK 2.731 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ulla Højrup Møller er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2017Overskudd på DKK 27.691 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ulla Højrup Møller er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2017Christian Møller Nielsen blir med i ledelsenCIRKUS MØLLER ApSChristian Møller Nielsen blir med i ledelsen for CIRKUS MØLLER ApS. Ulla Højrup Møller er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2016Overskudd på DKK 492 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Ulla Højrup Møller er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2015Overskudd på DKK 20.186 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Ulla Højrup Møller er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 2015Oliver Møller Nielsen blir med i ledelsenCIRKUS MØLLER ApSOliver Møller Nielsen blir med i ledelsen for CIRKUS MØLLER ApS. Ulla Højrup Møller er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2014Overskudd på DKK 3.728 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Ulla Højrup Møller er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2013Underskudd på DKK 1.154 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Ulla Højrup Møller er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 2013Katrine Højrup Ebbesen blir med i ledelsenCIRKUS MØLLER ApSKatrine Højrup Ebbesen blir med i ledelsen for CIRKUS MØLLER ApS. Ulla Højrup Møller er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortCIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. mars 2011 til 31. desember 2011. Ulla Højrup Møller er medlem af ledelsen.Se mere