28. september 1999Orla Speedtsberg Jeppesen forlater styretHANDELS- OG INGENIØRFIRMAET AF 1.9. 1986 A/SOrla Speedtsberg Jeppesen forlater styret for HANDELS- OG INGENIØRFIRMAET AF 1.9. 1986 A/S etter en periode på 13 år.Se mere
2. september 1996Gøsta Hartvig Heitmann blir med i ledelsenC. C. I. FINANS ApSGøsta Hartvig Heitmann erstatter Orla Speedtsberg Jeppesen i ledelsen for C. C. I. FINANS ApS etter en periode på 8 år.Se mere
22. desember 1994Ny status UNDER KONKURSHANDELS- OG INGENIØRFIRMAET AF 1.9. 1986 A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Orla Speedtsberg Jeppesen er medlem av styret.Se mere
8. desember 1994Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGHANDELS- OG INGENIØRFIRMAET AF 1.9. 1986 A/STidligere status: Normal. Orla Speedtsberg Jeppesen er medlem av styret.Se mere
18. oktober 1994Nytt navn: HANDELS- OG INGENIØRFIRMAET AF 1.9. 1986 A/SCALBAR CONTRACTING INTERNATIONAL A/SCALBAR CONTRACTING INTERNATIONAL A/S skifter navn til HANDELS- OG INGENIØRFIRMAET AF 1.9. 1986 A/S. Orla Speedtsberg Jeppesen er medlem av styret.Se mere
17. oktober 1994Villy Dueholm Larsen forlater styretCALBAR CONTRACTING INTERNATIONAL A/SVilly Dueholm Larsen forlater styret for CALBAR CONTRACTING INTERNATIONAL A/S etter en periode på 8 år. Orla Speedtsberg Jeppesen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. april 1989Jens Sejerøe-Olsen forlater ledelsenC. C. I. FINANS ApSJens Sejerøe-Olsen forlater ledelsen for C. C. I. FINANS ApS etter en periode på 12 måneder. Orla Speedtsberg Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 1988StiftelseC. C. I. FINANS ApSC. C. I. FINANS ApS stiftes i bransjen uoplyst. Orla Speedtsberg Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 1988Torben Oxbøll forlater styretCALBAR CONTRACTING INTERNATIONAL A/STorben Oxbøll forlater styret for CALBAR CONTRACTING INTERNATIONAL A/S etter en periode på 2 år. Orla Speedtsberg Jeppesen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. april 1987Nytt navn: CALBAR CONTRACTING INTERNATIONAL A/SASX 10679 A/SASX 10679 A/S skifter navn til CALBAR CONTRACTING INTERNATIONAL A/S. Orla Speedtsberg Jeppesen er medlem av styret.Se mere
1. september 1986StiftelseASX 10679 A/SASX 10679 A/S stiftes i 1986. Orla Speedtsberg Jeppesen er medlem av styret.Se mere
1. desember 1982Orla Speedtsberg Jeppesen forlater ledelsenKOLDING ÆG ApSOrla Speedtsberg Jeppesen forlater ledelsen for KOLDING ÆG ApS etter en periode på 3 år.Se mere
15. november 1982Ny status UNDER KONKURSKOLDING ÆG ApSTidligere status: Normal. Orla Speedtsberg Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 1979StiftelseKOLDING ÆG ApSKOLDING ÆG ApS stiftes i 1979. Orla Speedtsberg Jeppesen er medlem af ledelsen.Se mere