19. august 1999Paul Svensson forlater styretALCADON A/SPaul Svensson forlater styret for ALCADON A/S etter en periode på 3 år.Se mere
28. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortALCADON A/SALCADON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 31. desember 1998. Paul Svensson er medlem av styret.Se mere
4. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortALCADON A/SALCADON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998. Paul Svensson er medlem av styret.Se mere
4. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortALCADON A/SALCADON A/S offentliggjør regnskap for perioden 6. mai 1996 til 30. juni. Paul Svensson er medlem av styret.Se mere
4. september 1996Paul Svensson blir med i styretALCADON A/SPaul Svensson blir med i styret for ALCADON A/S.Se mere