10. mai 2003Ramon Perez Cohen forlater styretALCADON A/SRamon Perez Cohen forlater styret for ALCADON A/S etter en periode på 7 år.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Engroshandel med computere og it-udstyrALCADON A/STidligere bransje: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr. Ramon Perez Cohen er styreleder.Se mere
24. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortALCADON A/SALCADON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Ramon Perez Cohen er styreleder.Se mere
21. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortALCADON A/SALCADON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Ramon Perez Cohen er styreleder.Se mere
11. august 2000AdresseendringALCADON A/SALCADON A/S flytter fra Herlev til Skovlunde. Ramon Perez Cohen er styreleder.Se mere
7. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortALCADON A/SALCADON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Ramon Perez Cohen er styreleder.Se mere
19. august 1999Flere forlater styretALCADON A/S3 medlemmer forlater styret for ALCADON A/S. Ramon Perez Cohen er fortsatt styreleder.Se mere
28. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortALCADON A/SALCADON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 31. desember 1998. Ramon Perez Cohen er styreleder.Se mere
4. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortALCADON A/SALCADON A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998. Ramon Perez Cohen er styreleder.Se mere
4. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortALCADON A/SALCADON A/S offentliggjør regnskap for perioden 6. mai 1996 til 30. juni. Ramon Perez Cohen er styreleder.Se mere
4. september 1996Ramon Perez Cohen blir med i styretALCADON A/SRamon Perez Cohen blir med i styret for ALCADON A/S.Se mere