5. juliUnderskudd på DKK 361.622 Gær ApSGær ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marco Avolio Terenzi er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2023Overskudd på DKK 71.394 Vattelo Holding ApSVattelo Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Marco Avolio Terenzi er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2023Overskudd på DKK 226.395 Marcantonio ApSMarcantonio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Marco Avolio Terenzi er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 186.882 Gær ApSGær ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marco Avolio Terenzi er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2023Marco Avolio Terenzi blir med i ledelsenMarcantonio ApSMarco Avolio Terenzi erstatter Antonio Restino i ledelsen for Marcantonio ApS etter en periode på 6 år.Se mere
1. mai 2023Endring i eierkretsenMarcantonio ApSMarco Avolio Terenzi øker sitt reelle eierskap av Marcantonio ApS.Se mere
1. mai 2023Endring i eierkretsenGær ApSMarco Avolio Terenzi øker sitt reelle eierskap av Gær ApS.Se mere
26. januar 2023Marco Avolio Terenzi forlater ledelsenPinza ApSMarco Avolio Terenzi forlater ledelsen for Pinza ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. januar 2023Endring i eierkretsenMarcantonio Take Away 1 ApSMarco Avolio Terenzi er ikke lenger registrert som reell eier av Marcantonio Take Away 1 ApS.Se mere
15. desember 2022Overskudd på DKK 19.557 Vattelo Holding ApSVattelo Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Marco Avolio Terenzi er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2022Underskudd på DKK 223.807 Marcantonio Take Away 1 ApSMarcantonio Take Away 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Marco Avolio Terenzi er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2022Underskudd på DKK 58.491 Marcantonio ApSMarcantonio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Marco Avolio Terenzi eier 50% av virksomheten.Se mere
21. juni 2022Underskudd på DKK 11.439 Gær ApSGær ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marco Avolio Terenzi er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2022AdresseendringGær ApSGær ApS flytter fra Odense M til Odense C. Marco Avolio Terenzi er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2022Marco Avolio Terenzi blir med i ledelsenGær ApSMarco Avolio Terenzi erstatter Andrew Shackleton i ledelsen for Gær ApS etter en periode på 3 år.Se mere
7. april 2022Endring i eierkretsenGær ApSMarco Avolio Terenzi registrert som reell eier av Gær ApS.Se mere
7. april 2022Nytt navn: Gær ApSKromutter ApSKromutter ApS skifter navn til Gær ApS. Marco Avolio Terenzi er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2021Overskudd på DKK 45.282 Vattelo Holding ApSVattelo Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Marco Avolio Terenzi er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2021Underskudd på DKK 145.578 Marcantonio Take Away 1 ApSMarcantonio Take Away 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. februar 2020 til 30. juni. Marco Avolio Terenzi er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2021Overskudd på DKK 71.997 Marcantonio ApSMarcantonio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Marco Avolio Terenzi eier 50% av virksomheten.Se mere