31. mars 2015Per-Anders Hjort slutter som adm. direktørDSV MILJØ A/SPer-Anders Hjort slutter som adm. direktør i DSV MILJØ A/S.Se mere
29. januar 2015Erstatning i styretDSV MILJØ A/S6 endringer i styret for DSV MILJØ A/S. Per-Anders Hjort er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. januar 2015Endring i eierkretsenDSV MILJØ A/S2 nye personer registrert som reelle eier av DSV MILJØ A/S. Per-Anders Hjort er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. desember 2014Jesper Bjørn Rasmussen forlater styretDSV MILJØ A/SJesper Bjørn Rasmussen forlater styret for DSV MILJØ A/S etter en periode på 9 år. Per-Anders Hjort er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. oktober 2014Regnskap for 2014 offentligjortDSV MILJØ A/SDSV MILJØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Per-Anders Hjort er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juli 2014Jørgen Ajslev forlater styretDSV MILJØ A/SJørgen Ajslev forlater styret for DSV MILJØ A/S etter en periode på 10 år. Per-Anders Hjort er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. august 2013Regnskap for 2013 offentligjortDSV MILJØ A/SDSV MILJØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Per-Anders Hjort er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. juli 2013Thomas Hofvenstam blir med i styretDSV MILJØ A/SThomas Hofvenstam erstatter Thomas Michael Tarnowski i styret for DSV MILJØ A/S etter en periode på 6 år. Per-Anders Hjort er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. januar 2013Ny bransje: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhedDSV MILJØ A/STidligere bransje: Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse. Per-Anders Hjort er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. desember 2012Simon Frederik Andberg blir med i styretDSV MILJØ A/SSimon Frederik Andberg erstatter Carl Evald Bakke-Jacobsen i styret for DSV MILJØ A/S etter en periode på 6 år. Per-Anders Hjort er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. oktober 2012Regnskap for 2012 offentligjortDSV MILJØ A/SDSV MILJØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 30. april. Per-Anders Hjort er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. juni 2012Finn Johnsson blir ny styrelederDSV MILJØ A/SFinn Johnsson erstatter Leif Jørn Tullberg som styreleder hos DSV MILJØ A/S etter en periode på 5 år. Per-Anders Hjort er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. april 2012Mats Olof Mikael Paulsson blir med i styretDSV MILJØ A/SMats Olof Mikael Paulsson erstatter Thomas Erik Torsten Erséus i styret for DSV MILJØ A/S etter en periode på 8 år. Per-Anders Hjort er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. november 2011Jørgen Andersen forlater ledelsenDSV MILJØ A/SJørgen Andersen forlater ledelsen for DSV MILJØ A/S etter en periode på 1 år. Per-Anders Hjort er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. oktober 2011Per-Anders Hjort blir adm. direktørDSV MILJØ A/SPer-Anders Hjort erstatter Jens Lundgaard som adm. direktør i DSV MILJØ A/S.Se mere