18. januar 2019 · Metal Supply DenmarkHold dig opdateret med Metal Supply DKLigeledes er Stefan Petersen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Per Valter Knutsson (kilde: Les artikkel
8. november 2018Per Valter Knutsson forlater styretBRENDERUP A/SPer Valter Knutsson forlater styret for BRENDERUP A/S etter en periode på 2 år.Se mere
13. juni 2018Overskudd på DKK 2,3 mio.BRENDERUP A/SBRENDERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Per Valter Knutsson er medlem av styret.Se mere
22. mai 2017AdresseendringBRENDERUP A/SBRENDERUP A/S flytter fra Nørre Aaby til Odense S. Per Valter Knutsson er medlem av styret.Se mere
15. mai 2017Ulrik Duwe Andersen blir adm. direktørBRENDERUP A/SUlrik Duwe Andersen erstatter Karl Hugo Bergqvist som adm. direktør i BRENDERUP A/S. Per Valter Knutsson er medlem av styret.Se mere
24. mars 2017Overskudd på DKK 1,3 mio.BRENDERUP A/SBRENDERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Per Valter Knutsson er medlem av styret.Se mere
19. september 2016 · i dagBestyrelses- og lederrokader uge 37Sidst men ikke mindst er Per Valter Knutsson indtrådt i bestyrelsen i stedet for Stefan Gustav Sjöberg Hartzén (kilde: Les artikkel
16. september 2016 · Metal Supply DenmarkNyt fra bestyrelser og direktioner - del 1Sidst men ikke mindst er Per Valter Knutsson indtrådt i bestyrelsen i stedet for Stefan Gustav Sjöberg Hartzén (kilde: Les artikkel
8. september 2016Nye navn i styretBRENDERUP A/S2 nye medlemmer blir med i styret for BRENDERUP A/S. Per Valter Knutsson er fortsatt styremedlem.Se mere
8. september 2016Karl Hugo Bergqvist blir adm. direktørBRENDERUP A/SKarl Hugo Bergqvist erstatter Peder Villemoes som adm. direktør i BRENDERUP A/S. Per Valter Knutsson er medlem av styret.Se mere
7. september 2016Per Valter Knutsson blir med i styretBRENDERUP A/SPer Valter Knutsson blir med i styret for BRENDERUP A/S.Se mere