18. januar 2019 · Metal Supply DenmarkHold dig opdateret med Metal Supply DKBrenderup A/S Björn Rosberg er indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for Pål Jönsson hos Brenderup A/S. Les artikkel
8. november 2018Pål Jönsson forlater styretBRENDERUP A/SPål Jönsson forlater styret for BRENDERUP A/S etter en periode på 2 år.Se mere
13. juni 2018Overskudd på DKK 2,3 mio.BRENDERUP A/SBRENDERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Pål Jönsson er styreleder.Se mere
22. mai 2017AdresseendringBRENDERUP A/SBRENDERUP A/S flytter fra Nørre Aaby til Odense S. Pål Jönsson er styreleder.Se mere
15. mai 2017Ulrik Duwe Andersen blir adm. direktørBRENDERUP A/SUlrik Duwe Andersen erstatter Karl Hugo Bergqvist som adm. direktør i BRENDERUP A/S. Pål Jönsson er styreleder.Se mere
24. mars 2017Overskudd på DKK 1,3 mio.BRENDERUP A/SBRENDERUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Pål Jönsson er styreleder.Se mere
21. desember 2016 · Fyens StiftstidendeSlut med Brenderup-produktion i DanmarkVi har tabt penge på den i de seneste tre-fire år, siger Pål Jönsson, der er administrerende direktør i Brenderup Group. Les artikkel
19. september 2016 · i dagBestyrelses- og lederrokader uge 37Samtidig er Pål Jönsson udnævnt til bestyrelsesformand i stedet for Karl Hugo Bergqvist, der dog forbliver i bestyrelsen. Les artikkel
16. september 2016 · Metal Supply DenmarkNyt fra bestyrelser og direktioner - del 1Samtidig er Pål Jönsson udnævnt til bestyrelsesformand i stedet for Karl Hugo Bergqvist, der dog forbliver i bestyrelsen. Les artikkel
8. september 2016Pål Jönsson blir med i styretBRENDERUP A/SPål Jönsson blir med i styret for BRENDERUP A/S.Se mere
8. september 2016Karl Hugo Bergqvist blir adm. direktørBRENDERUP A/SKarl Hugo Bergqvist erstatter Peder Villemoes som adm. direktør i BRENDERUP A/S. Pål Jönsson er styreleder.Se mere