25. oktober 2023Overskudd på DKK 1,9 mio.SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A.SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Pernille de Fine Lützhøft er medlem av styret.Se mere
26. oktober 2022Underskudd på DKK 3,2 mio.SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A.SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Pernille de Fine Lützhøft er medlem av styret.Se mere
25. oktober 2022Erstatning i styretSKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A.5 endringer i styret for SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A.. Pernille de Fine Lützhøft er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juni 2022Pernille de Fine Lützhøft blir med i styretSKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A.Pernille de Fine Lützhøft erstatter Jesper Michael Popp i styret for SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A. etter en periode på 3 år.Se mere
6. juli 2020Rasmus Bo Bojesen blir med i ledelsenBojesen Experiment ApSRasmus Bo Bojesen erstatter Pernille de Fine Lützhøft i ledelsen for Bojesen Experiment ApS etter en periode på 4 år.Se mere
16. august 2019 · Food SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerOialla A/S Rasmus Bo Bojesen er indtrådt i direktionen i stedet for Pernille de Fine Lützhøft, mens Frederik Bo Bojesen er udtrådt som formand for bestyrelsen, og Rasmus Bo Bojesen og Pernille de Fine Lützhøft er udtrådt af bestyrelsen hos Oialla A/S (kilde: Les artikkel
1. august 2019Pernille de Fine Lützhøft forlater styretOialla ApSPernille de Fine Lützhøft forlater styret for Oialla ApS etter en periode på 8 år.Se mere
1. august 2019Pernille de Fine Lützhøft forlater styretBojesen ApSPernille de Fine Lützhøft forlater styret for Bojesen ApS etter en periode på 12 år.Se mere
1. august 2019Pernille de Fine Lützhøft forlater styretBojesen Tårnet ApSPernille de Fine Lützhøft forlater styret for Bojesen Tårnet ApS etter en periode på 12 år.Se mere
1. august 2019Pernille de Fine Lützhøft forlater styretBojesen Jazz ApSPernille de Fine Lützhøft forlater styret for Bojesen Jazz ApS etter en periode på 12 år.Se mere
1. august 2019Rasmus Bo Bojesen blir med i ledelsenOialla ApSRasmus Bo Bojesen erstatter Pernille de Fine Lützhøft i ledelsen for Oialla ApS etter en periode på 8 år.Se mere
3. juli 2019Underskudd på DKK 2,9 mio.BOJESEN TÅRNET A/SBOJESEN TÅRNET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Pernille de Fine Lützhøft er medlem av styret.Se mere
3. juli 2019Overskudd på DKK 2,2 mio.BOJESEN A/SBOJESEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Pernille de Fine Lützhøft er medlem av styret.Se mere
2. juli 2019Overskudd på DKK 318.035 Bojesen Jazz A/SBojesen Jazz A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Pernille de Fine Lützhøft er medlem av styret.Se mere
2. juli 2019Overskudd på DKK 2,9 mio.OIALLA A/SOIALLA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Pernille de Fine Lützhøft er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2019Underskudd på DKK 503.949 Bojesen Experiment ApSBojesen Experiment ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Pernille de Fine Lützhøft er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2019AdresseendringBojesen Experiment ApSBojesen Experiment ApS flytter fra København V til Klampenborg. Pernille de Fine Lützhøft er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2019AdresseendringOIALLA A/SOIALLA A/S flytter fra København V til Klampenborg. Pernille de Fine Lützhøft er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2019AdresseendringBOJESEN TÅRNET A/SBOJESEN TÅRNET A/S flytter fra København V til Klampenborg. Pernille de Fine Lützhøft er medlem av styret.Se mere
2. juli 2019AdresseendringBojesen Jazz A/SBojesen Jazz A/S flytter fra København V til Klampenborg. Pernille de Fine Lützhøft er medlem av styret.Se mere