16. juliAdresseendringPJ Holding af 21. marts 2019 ApSPJ Holding af 21. marts 2019 ApS flytter fra Ringsted til Bjæverskov. Peter Brumfield Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni · bygge-anlaegsavisen.dkEffektiv mobil hybridgenerator gav 85 % dieselbesparelseDet skubber vores egen ide om at forbedre arbejdsmiljøet en tak ud i felten – og endelig er det jo en rigtig god bonus, at vi også ”leverer” et lille bidrag til reduktionen af CO₂-udledningen, siger adm. direktør Peter Jørgensen fra det innovative udlejningsfirma i en pressemeddelelse. Les artikkel
30. aprilJørn Rauff Larsen forlater styretTS Platform & Hejs A/SJørn Rauff Larsen forlater styret for TS Platform & Hejs A/S etter en periode på 3 år. Peter Brumfield Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. januarNy bransje: Udlejning af erhvervsejendommeTS Ejendom ApSTidligere bransje: Køb og salg af egen fast ejendom. Peter Brumfield Jørgensen eier 25,5% av virksomheten.Se mere
20. oktober 2023Endring i eierkretsenTS Ejendom ApSPeter Brumfield Jørgensen registrert som reell eier av TS Ejendom ApS.Se mere
20. oktober 2023Endring i eierkretsenTS Group Holding ApSPeter Brumfield Jørgensen registrert som reell eier av TS Group Holding ApS.Se mere
20. oktober 2023Endring i eierkretsenTS STILLADSMONTAGE A/SPeter Brumfield Jørgensen registrert som reell eier av TS STILLADSMONTAGE A/S.Se mere
28. september 2023Overskudd på DKK 912.536 PJ Holding af 21. marts 2019 ApSPJ Holding af 21. marts 2019 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Peter Brumfield Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2023Overskudd på DKK 665.643 TS Platform & Hejs A/STS Platform & Hejs A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Peter Brumfield Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2023Overskudd på DKK 3,9 mio.TS STILLADSMONTAGE A/STS STILLADSMONTAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Peter Brumfield Jørgensen er medlem av styret.Se mere
12. juni 2023TS Group Holding søger en kontorassistent på 30 timer med opstart snarestTS STILLADSMONTAGE A/S · KøgeTS STILLADSMONTAGE A/S søger ny medarbejder i Køge på deltid. Kontaktperson: Amandah Brumfield, HR. Peter Brumfield Jørgensen er medlem av styret.Se jobopslag
24. mai 2023AdresseendringTS Platform & Hejs A/STS Platform & Hejs A/S flytter fra Herfølge til Bjæverskov. Peter Brumfield Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2022Overskudd på DKK 2,0 mio.TS Platform & Hejs A/STS Platform & Hejs A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Peter Brumfield Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.PJ Holding af 21. marts 2019 ApSPJ Holding af 21. marts 2019 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Peter Brumfield Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2022Overskudd på DKK 2,8 mio.TS STILLADSMONTAGE A/STS STILLADSMONTAGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Peter Brumfield Jørgensen er medlem av styret.Se mere
17. juni 2022 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 24TS Stilladsmontage A/S Peter Ingholt Jørgensen er indtrådt i bestyrelsen hos TS Stilladsmontage A/S i stedet for Kristian Lind (kilde: Les artikkel
10. juni 2022Peter Brumfield Jørgensen blir med i styretTS STILLADSMONTAGE A/SPeter Brumfield Jørgensen erstatter Kristian Lind i styret for TS STILLADSMONTAGE A/S etter en periode på 2 år.Se mere
18. oktober 2021Overskudd på DKK 651.649 PJ Holding af 21. marts 2019 ApSPJ Holding af 21. marts 2019 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Peter Brumfield Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2021Overskudd på DKK 1,8 mio.TS Platform & Hejs A/STS Platform & Hejs A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Peter Brumfield Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2021Jørn Rauff Larsen blir med i styretTS Platform & Hejs A/SJørn Rauff Larsen blir med i styret for TS Platform & Hejs A/S. Peter Brumfield Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere