22. april 2021Pia Lange forlater styretLivskraft ApSPia Lange forlater styret for Livskraft ApS etter en periode på 3 år.Se mere
3. juni 2020Overskudd på DKK 414.137 Livskraft ApSLivskraft ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Pia Lange er medlem av styret.Se mere
25. mars 2019Overskudd på DKK 241.146 Livskraft ApSLivskraft ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Pia Lange er medlem av styret.Se mere
12. mars 2019Erstatning i styretLivskraft ApS6 endringer i styret for Livskraft ApS. Pia Lange er fortsatt styremedlem.Se mere
12. mars 2019Frank Heinsvig Pedersen forlater ledelsenLivskraft ApSFrank Heinsvig Pedersen forlater ledelsen for Livskraft ApS etter en periode på 2 år. Pia Lange er medlem av styret.Se mere
25. februar 2019 · Sønderborg NytLivskraft ApS indkalder til generalforsamlingValg til bestyrelsen, På valg Paul Friis Evald – ønsker ikke genvalg Rita Glock – ønsker genvalg Pia Lange – ønsker genvalg Aase Nyegaard – ønsker genvalg Lars Romsøe Grandt – ønsker genvalg 7. Les artikkel
23. januar 2019Endring i eierkretsenLivskraft ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Livskraft ApS. Pia Lange er medlem av styret.Se mere
1. desember 2018Endring i eierkretsenLivskraft ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Livskraft ApS. Pia Lange er medlem av styret.Se mere
19. juni 2018Underskudd på DKK 95.743 Livskraft ApSLivskraft ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. juni 2017 til 31. desember 2017. Pia Lange er medlem av styret.Se mere
4. juni 2018Pia Lange blir med i styretLivskraft ApSPia Lange blir med i styret for Livskraft ApS.Se mere