12. august 2021 · Danske Kommuner/// JobskifteRikke Lock (S), selvstændig konsulent og medlem af Sønderborg Byråd siden 1. januar 2018, fylder 40 år den 14. august. Les artikkel
22. april 2021Rikke Lock forlater styretLivskraft ApSRikke Lock forlater styret for Livskraft ApS etter en periode på 2 år.Se mere
3. juni 2020Overskudd på DKK 414.137 Livskraft ApSLivskraft ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Rikke Lock er medlem av styret.Se mere
25. mars 2019Overskudd på DKK 241.146 Livskraft ApSLivskraft ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Rikke Lock er medlem av styret.Se mere
12. mars 2019Rikke Lock blir med i styretLivskraft ApSRikke Lock blir med i styret for Livskraft ApS.Se mere
12. mars 2019Frank Heinsvig Pedersen forlater ledelsenLivskraft ApSFrank Heinsvig Pedersen forlater ledelsen for Livskraft ApS etter en periode på 2 år. Rikke Lock er medlem av styret.Se mere