3. septemberPia Palm blir adm. direktørImpact People ApSPia Palm blir adm. direktør i Impact People ApS.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 592.352 MerVib.ApSMerVib.ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Pia Palm er medlem av styret.Se mere
29. januarAdresseendringMerVib.ApSMerVib.ApS flytter fra Kgs. Lyngby til Kongens Lyngby. Pia Palm er medlem av styret.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.MerVib.ApSMerVib.ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Pia Palm er medlem av styret.Se mere
23. juni 2023Jan Jensen forlater styretMerVib.ApSJan Jensen forlater styret for MerVib.ApS etter en periode på 3 år. Pia Palm er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juni 2023Lukas Clifford Nicholson blir med i styretMerVib.ApSLukas Clifford Nicholson blir med i styret for MerVib.ApS. Pia Palm er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2023Endring i eierkretsenMerVib.ApSNiels Christian Vibholm øker sitt reelle eierskap av MerVib.ApS. Pia Palm er medlem av styret.Se mere
11. august 2017Pia Palm forlater ledelsenPIA PALM HOLDING ApSPia Palm forlater ledelsen for PIA PALM HOLDING ApS etter en periode på 7 år.Se mere
1. desember 2015Overskudd på DKK 0 PIA PALM HOLDING ApSPIA PALM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Pia Palm er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2014Overskudd på DKK 100 PIA PALM HOLDING ApSPIA PALM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Pia Palm er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2013Overskudd på DKK 0 PIA PALM HOLDING ApSPIA PALM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Pia Palm er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2012Overskudd på DKK 50.000 PIA PALM HOLDING ApSPIA PALM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Pia Palm er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortPIA PALM HOLDING ApSPIA PALM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. september 2010 til 30. juni. Pia Palm er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2010StiftelsePIA PALM HOLDING ApSPIA PALM HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Pia Palm er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2006Pia Palm forlater styretGRØNBECH CONSTRUCTION A/SPia Palm forlater styret for GRØNBECH CONSTRUCTION A/S etter en periode på 5 måneder.Se mere
20. september 2006Pia Palm forlater styretICOPAL ENTREPRISE A/SPia Palm forlater styret for ICOPAL ENTREPRISE A/S etter en periode på 2 måneder.Se mere
2. august 2006Pia Palm blir med i styretICOPAL ENTREPRISE A/SPia Palm blir med i styret for ICOPAL ENTREPRISE A/S.Se mere
2. august 2006Asmus Morten Schmidt blir med i ledelsenICOPAL ENTREPRISE A/SAsmus Morten Schmidt blir med i ledelsen for ICOPAL ENTREPRISE A/S. Pia Palm er medlem av styret.Se mere
2. august 2006Nytt navn: ICOPAL ENTREPRISE A/SICOPAL TAGENTREPRISE ØST A/SICOPAL TAGENTREPRISE ØST A/S skifter navn til ICOPAL ENTREPRISE A/S. Pia Palm er medlem av styret.Se mere