26. august 2022Pétur Bjørnsson forlater styretISFELL SISIMIUT A/SPétur Bjørnsson forlater styret for ISFELL SISIMIUT A/S etter en periode på 8 år.Se mere
10. august 2021Overskudd på DKK 34.207 ISFELL SISIMIUT A/SISFELL SISIMIUT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Pétur Bjørnsson er styreleder.Se mere
10. juli 2020Hanserak Jørgen Gunnar Peter Enoksen slutter som adm. direktørISFELL SISIMIUT A/SHanserak Jørgen Gunnar Peter Enoksen slutter som adm. direktør i ISFELL SISIMIUT A/S. Pétur Bjørnsson er styreleder.Se mere
10. juli 2020Gudbjartur Thorarinsson blir med i styretISFELL SISIMIUT A/SGudbjartur Thorarinsson erstatter Hanserak Jørgen Gunnar Peter Enoksen i styret for ISFELL SISIMIUT A/S etter en periode på 6 år. Pétur Bjørnsson er fortsatt styreleder.Se mere
10. juli 2020Gudbjartur Thorarinsson blir med i ledelsenISFELL SISIMIUT A/SGudbjartur Thorarinsson blir med i ledelsen for ISFELL SISIMIUT A/S. Pétur Bjørnsson er styreleder.Se mere
3. juli 2020Overskudd på DKK 594.638 ISFELL SISIMIUT A/SISFELL SISIMIUT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Pétur Bjørnsson er styreleder.Se mere
21. juni 2019Regnskap for 2018 offentligjortISFELL SISIMIUT A/SISFELL SISIMIUT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Pétur Bjørnsson er styreleder.Se mere
19. juni 2018Regnskap for 2017 offentligjortISFELL SISIMIUT A/SISFELL SISIMIUT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Pétur Bjørnsson er styreleder.Se mere
6. januar 2015AdresseendringISFELL SISIMIUT A/SISFELL SISIMIUT A/S flytter fra København Ø til Sisimiut. Pétur Bjørnsson er styreleder.Se mere
6. januar 2015Nytt navn: ISFELL SISIMIUT A/SKR 591 A/SKR 591 A/S skifter navn til ISFELL SISIMIUT A/S. Pétur Bjørnsson er styreleder.Se mere
5. januar 2015Pétur Bjørnsson blir med i styretKR 591 A/SPétur Bjørnsson blir med i styret for KR 591 A/S.Se mere
5. januar 2015Bent Kemplar forlater ledelsenKR 591 A/SBent Kemplar forlater ledelsen for KR 591 A/S etter en periode på 6 måneder. Pétur Bjørnsson er styreleder.Se mere
5. januar 2015Hanserak Jørgen Gunnar Peter Enoksen blir adm. direktørKR 591 A/SHanserak Jørgen Gunnar Peter Enoksen blir adm. direktør i KR 591 A/S. Pétur Bjørnsson er styreleder.Se mere
5. januar 2015Ny bransje: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyrKR 591 A/STidligere bransje: Uoplyst. Pétur Bjørnsson er styreleder.Se mere
14. august 2003Pétur Bjørnsson forlater styretISF DANMARK ApSPétur Bjørnsson forlater styret for ISF DANMARK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
25. november 2002Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGISF DANMARK ApSTidligere status: Normal. Pétur Bjørnsson er styreleder.Se mere
9. oktober 2000Pétur Bjørnsson blir med i styretISF DANMARK ApSPétur Bjørnsson blir med i styret for ISF DANMARK ApS.Se mere
9. oktober 2000Óskar Axel Óskarsson blir med i ledelsenISF DANMARK ApSÓskar Axel Óskarsson erstatter Kim Madsen i ledelsen for ISF DANMARK ApS etter en periode på 3 måneder. Pétur Bjørnsson er styreleder.Se mere
9. oktober 2000AdresseendringISF DANMARK ApSISF DANMARK ApS flytter til ny adresse i København K. Pétur Bjørnsson er styreleder.Se mere
9. oktober 2000Nytt navn: ISF DANMARK ApSApS KBIL 9 NR. 2279ApS KBIL 9 NR. 2279 skifter navn til ISF DANMARK ApS. Pétur Bjørnsson er styreleder.Se mere