30. august 2021Rachel Vo slutter som adm. direktørKrøner & Vo ApSRachel Vo slutter som adm. direktør i Krøner & Vo ApS.Se mere
30. august 2021Endring i eierkretsenKrøner & Vo ApSRachel Vo er ikke lenger registrert som reell eier av Krøner & Vo ApS.Se mere
1. mai 2021Overskudd på DKK 0 Krøner & Vo ApSKrøner & Vo ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. september 2019 til 31. desember 2020. Rachel Vo er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. februar 2020Rachel Vo slutter som adm. direktørVo & Krøner IVSRachel Vo slutter som adm. direktør i Vo & Krøner IVS.Se mere
24. februar 2020Rachel Vo slutter som adm. direktørRachel Vo Holding IVSRachel Vo slutter som adm. direktør i Rachel Vo Holding IVS.Se mere
24. februar 2020Endring i eierkretsenVo & Krøner IVSRachel Vo er ikke lenger registrert som reell eier av Vo & Krøner IVS.Se mere
24. februar 2020Endring i eierkretsenRachel Vo Holding IVSRachel Vo er ikke lenger registrert som reell eier av Rachel Vo Holding IVS.Se mere
16. september 2019StiftelseKrøner & Vo ApSKrøner & Vo ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Rachel Vo er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 4.050 Vo & Krøner IVSVo & Krøner IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Rachel Vo er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 0 Rachel Vo Holding IVSRachel Vo Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Rachel Vo er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. mai 2018Overskudd på DKK 0 Rachel Vo Holding IVSRachel Vo Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 4. februar 2017 til 31. desember 2017. Rachel Vo er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. mai 2018Overskudd på DKK 30.002 Vo & Krøner IVSVo & Krøner IVS offentliggjør regnskap for perioden 9. februar 2017 til 31. desember 2017. Rachel Vo er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. april 2018AdresseendringRachel Vo Holding IVSRachel Vo Holding IVS flytter fra Skovlunde til København S. Rachel Vo er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mars 2018Rasmus Krøner forlater ledelsenVo & Krøner IVSRasmus Krøner forlater ledelsen for Vo & Krøner IVS etter en periode på 1 år. Rachel Vo er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. februar 2018AdresseendringVo & Krøner IVSVo & Krøner IVS flytter fra Skovlunde til København S. Rachel Vo er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. februar 2017StiftelseVo & Krøner IVSVo & Krøner IVS stiftes i bransjen kommunikationsdesign og grafisk design. Rachel Vo er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. februar 2017StiftelseRachel Vo Holding IVSRachel Vo Holding IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Rachel Vo er adm. direktør i virksomheten.Se mere