30. august 2021Rasmus Krøner forlater ledelsenKrøner & Vo ApSRasmus Krøner forlater ledelsen for Krøner & Vo ApS etter en periode på 2 år.Se mere
30. august 2021Endring i eierkretsenKrøner & Vo ApSRasmus Krøner er ikke lenger registrert som reell eier av Krøner & Vo ApS.Se mere
1. mai 2021Overskudd på DKK 0 Krøner & Vo ApSKrøner & Vo ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. september 2019 til 31. desember 2020. Rasmus Krøner er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2020Endring i eierkretsenVo & Krøner IVSRasmus Krøner er ikke lenger registrert som reell eier av Vo & Krøner IVS.Se mere
23. februar 2020Rasmus Krøner slutter som adm. direktørKroner Trading IVSRasmus Krøner slutter som adm. direktør i Kroner Trading IVS.Se mere
23. februar 2020Endring i eierkretsenKroner Trading IVSRasmus Krøner er ikke lenger registrert som reell eier av Kroner Trading IVS.Se mere
16. september 2019StiftelseKrøner & Vo ApSKrøner & Vo ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Rasmus Krøner er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 4.050 Vo & Krøner IVSVo & Krøner IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Rasmus Krøner eier 50% av virksomheten.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 0 Kroner Trading IVSKroner Trading IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Rasmus Krøner er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. mai 2018Overskudd på DKK 42.978 Kroner Trading IVSKroner Trading IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Rasmus Krøner er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. mai 2018Overskudd på DKK 30.002 Vo & Krøner IVSVo & Krøner IVS offentliggjør regnskap for perioden 9. februar 2017 til 31. desember 2017. Rasmus Krøner eier 50% av virksomheten.Se mere
1. mars 2018Rasmus Krøner forlater ledelsenVo & Krøner IVSRasmus Krøner forlater ledelsen for Vo & Krøner IVS etter en periode på 1 år.Se mere
28. februar 2018AdresseendringKroner Trading IVSKroner Trading IVS flytter fra Skovlunde til København S. Rasmus Krøner er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. februar 2018AdresseendringVo & Krøner IVSVo & Krøner IVS flytter fra Skovlunde til København S. Rasmus Krøner er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2018Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberKroner Trading IVSTidligere bransje: Detailhandel med andre varer i.a.n. Rasmus Krøner er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. juni 2017Overskudd på DKK 77.921 Kroner Trading IVSKroner Trading IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Rasmus Krøner er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. februar 2017StiftelseVo & Krøner IVSVo & Krøner IVS stiftes i bransjen kommunikationsdesign og grafisk design. Rasmus Krøner er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2016AdresseendringKroner Trading IVSKroner Trading IVS flytter fra Kastrup til Skovlunde. Rasmus Krøner er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. mai 2016Underskudd på DKK 230.156 Kroner Trading IVSKroner Trading IVS offentliggjør regnskap for perioden 7. mars 2015 til 31. desember 2015. Rasmus Krøner er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. desember 2015Rasmus Krøner forlater ledelsenHornfisk IVSRasmus Krøner forlater ledelsen for Hornfisk IVS etter en periode på 3 måneder.Se mere