12. aprilOverskudd på DKK 3,6 mio.FRAMS HOLDING ApSFRAMS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Buus Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 1,3 mio.SisterS Point Holding ApSSisterS Point Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Buus Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars · erhvervslivaarhus.dkIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Åbyhøj-selskabet Sisters Point A/SVirksomheden ledes af direktør Rasmus Buus Nielsen. Les artikkel
24. marsOverskudd på DKK 4,8 mio.SISTERS POINT A/SSISTERS POINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Buus Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2023Endring i eierkretsenDesiréeXSisterSPoint ApSRasmus Buus Nielsen reduserer sitt reelle eierskap av DesiréeXSisterSPoint ApS.Se mere
23. november 2023 · vores-aabyhoj.dkNye virksomheder i Åbyhøj i sidste månedDesiréeXSisterSPoint ApS tilhører branchen Industriel design og produktdesign og er ejet af Ole Holm og Rasmus Buus Nielsen. Les artikkel
9. november 2023Ole Holm forlater ledelsenDesiréeXSisterSPoint ApSOle Holm forlater ledelsen for DesiréeXSisterSPoint ApS etter en periode på 1 måned. Rasmus Buus Nielsen eier 75% av virksomheten.Se mere
9. november 2023Susanne Buus Nielsen blir adm. direktørDesiréeXSisterSPoint ApSSusanne Buus Nielsen blir adm. direktør i DesiréeXSisterSPoint ApS. Rasmus Buus Nielsen eier 75% av virksomheten.Se mere
11. oktober 2023Ny bransje: Industriel design og produktdesignDesiréeXSisterSPoint ApSTidligere bransje: Engroshandel med beklædning. Rasmus Buus Nielsen eier 75% av virksomheten.Se mere
5. oktober 2023StiftelseDesiréeXSisterSPoint ApSDesiréeXSisterSPoint ApS stiftes i bransjen engroshandel med beklædning. Rasmus Buus Nielsen eier 75% av virksomheten.Se mere
14. mai 2023Overskudd på DKK 3,9 mio.FRAMS HOLDING ApSFRAMS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Buus Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2023Overskudd på DKK 6,6 mio.SISTERS POINT A/SSISTERS POINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Buus Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2023Overskudd på DKK 3,5 mio.SisterS Point Holding ApSSisterS Point Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Buus Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2022Overskudd på DKK 6,5 mio.SisterS Point Holding ApSSisterS Point Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. april 2021 til 31. desember 2021. Rasmus Buus Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2022Overskudd på DKK 9,5 mio.SISTERS POINT A/SSISTERS POINT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rasmus Buus Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2022Overskudd på DKK 7,5 mio.FRAMS HOLDING ApSFRAMS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rasmus Buus Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2021Endring i eierkretsenSisterS Point Holding ApSOle Holm registrert som reell eier av SisterS Point Holding ApS. Rasmus Buus Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2021Endring i eierkretsenSISTERS POINT A/SOle Holm registrert som reell eier av SISTERS POINT A/S. Rasmus Buus Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2021StiftelseSisterS Point Holding ApSSisterS Point Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Rasmus Buus Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2021Overskudd på DKK 6,4 mio.FRAMS HOLDING ApSFRAMS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rasmus Buus Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere