5. mai 2000Rolf Magne Larsen forlater styretSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SRolf Magne Larsen forlater styret for STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S etter en periode på 4 år.Se mere
3. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Rolf Magne Larsen er styreleder.Se mere
1. januar 1999Ny bransje: Udvinding af råolie og naturgasSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/STidligere bransje: Anden virksomhedsrådgivning. Rolf Magne Larsen er styreleder.Se mere
2. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Rolf Magne Larsen er styreleder.Se mere
27. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Rolf Magne Larsen er styreleder.Se mere
4. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Rolf Magne Larsen er styreleder.Se mere
21. mai 1996Tor-Ivar Wenniklund Pedersen forlater styretSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/STor-Ivar Wenniklund Pedersen forlater styret for STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S etter en periode på 13 år. Rolf Magne Larsen er fortsatt styreleder.Se mere
15. april 1996Rolf Magne Larsen blir ny styrelederSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SRolf Magne Larsen erstatter Kyrre Nese som styreleder hos STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S etter en periode på 13 år.Se mere