STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Svein Georg Larsen er medlem af ledelsen.
STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Svein Georg Larsen er medlem af ledelsen.
STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Svein Georg Larsen er medlem af ledelsen.
STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Svein Georg Larsen er medlem af ledelsen.
Tor-Ivar Wenniklund Pedersen forlater styret for STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S etter en periode på 13 år. Svein Georg Larsen er medlem af ledelsen.
Rolf Magne Larsen erstatter Kyrre Nese som styreleder hos STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S etter en periode på 13 år. Svein Georg Larsen er medlem af ledelsen.
Steinar Kåre Westre forlater ledelsen for STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S etter en periode på 10 år. Svein Georg Larsen er medlem af ledelsen.
Sverre Kristian Asserson forlater ledelsen for STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S etter en periode på 9 år. Svein Georg Larsen er medlem af ledelsen.