14. mai 2018Henriette Sand Hilding blir med i styretBRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/SHenriette Sand Hilding erstatter Sanne Deigaard i styret for BRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/S etter en periode på 7 år.Se mere
28. august 2017Sanne Deigaard forlater styretUDGIVERSELSKABET B.A.B. ApSSanne Deigaard forlater styret for UDGIVERSELSKABET B.A.B. ApS etter en periode på 36 år.Se mere
2. juni 2017Overskudd på DKK 32.006 UDGIVERSELSKABET B.A.B. ApSUDGIVERSELSKABET B.A.B. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Sanne Deigaard er medlem av styret.Se mere
31. mai 2017Overskudd på DKK 563.618 BRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/SBRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Sanne Deigaard er styreleder.Se mere
26. mai 2016Overskudd på DKK 344.717 BRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/SBRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Sanne Deigaard er styreleder.Se mere
19. februar 2016Overskudd på DKK 499.276 UDGIVERSELSKABET B.A.B. ApSUDGIVERSELSKABET B.A.B. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Sanne Deigaard er medlem av styret.Se mere
29. mai 2015Overskudd på DKK 162.725 BRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/SBRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Sanne Deigaard er styreleder.Se mere
6. mai 2015Overskudd på DKK 432.389 UDGIVERSELSKABET B.A.B. ApSUDGIVERSELSKABET B.A.B. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Sanne Deigaard er medlem av styret.Se mere
5. juni 2014Overskudd på DKK 298.793 BRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/SBRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Sanne Deigaard er styreleder.Se mere
6. mai 2014Overskudd på DKK 389.480 UDGIVERSELSKABET B.A.B. ApSUDGIVERSELSKABET B.A.B. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Sanne Deigaard er medlem av styret.Se mere
2. mai 2013Overskudd på DKK 363.077 UDGIVERSELSKABET B.A.B. ApSUDGIVERSELSKABET B.A.B. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Sanne Deigaard er medlem av styret.Se mere
25. mars 2013Overskudd på DKK 323.332 BRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/SBRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Sanne Deigaard er styreleder.Se mere
13. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortBRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/SBRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Sanne Deigaard er styreleder.Se mere
25. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortUDGIVERSELSKABET B.A.B. ApSUDGIVERSELSKABET B.A.B. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Sanne Deigaard er medlem av styret.Se mere
28. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortBRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/SBRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Sanne Deigaard er styreleder.Se mere
24. juni 2011Sanne Deigaard blir ny styrelederBRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/SSanne Deigaard erstatter Marianne Raun som styreleder hos BRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/S etter en periode på 1 år.Se mere
7. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortUDGIVERSELSKABET B.A.B. ApSUDGIVERSELSKABET B.A.B. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Sanne Deigaard er medlem av styret.Se mere
14. juni 2010Ole Bjørn Deigaard forlater styretUDGIVERSELSKABET B.A.B. ApSOle Bjørn Deigaard forlater styret for UDGIVERSELSKABET B.A.B. ApS etter en periode på 29 år. Sanne Deigaard er fortsatt styremedlem.Se mere
7. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortUDGIVERSELSKABET B.A.B. ApSUDGIVERSELSKABET B.A.B. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Sanne Deigaard er medlem av styret.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortUDGIVERSELSKABET B.A.B. ApSUDGIVERSELSKABET B.A.B. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Sanne Deigaard er medlem av styret.Se mere